Informazioni su SPIDELEC Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu SPIDELEC Sàrl
- SPIDELEC Sàrl opera nel settore «Altra attività edilizia» ed è attualmente attiva. La sede è a Marsens.
- Il dirigenza è composto da ha una persona. L’azienda è stata costuita nel 01.03.2019.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 06.05.2021.
- L'IDI della azienda è CHE-188.325.246.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
01.03.2019
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Marsens
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.3.569.646-0
IDI/IVA
CHE-188.325.246
Ramo economico
Altra attività edilizia
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but l'exploitation d'une entreprise d'électricité générale, savoir notamment la réalisation d'installations électriques à courant fort et faible en tous genres, l'étude technique, la maintenance et le dépannage, la fabrication de tableaux électriques, la vente d'appareils électroménagers, la confection, la vente et la pose de pieuvres électriques préfabriquées. La société peut en outre effectuer toutes opérations financières et commerciales en rapport avec son but social, y compris toutes opérations immobilières. D'une manière générale, la société peut créer des succursales, participer à d'autres entreprises, acquérir ou fonder des entreprises visant un but identique ou analogue, faire toutes opérations financières, commerciales, mobilières et autres et conclure tous contrats propres à développer son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: SPIDELEC Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005171426, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
SPIDELEC Sàrl, à Vuisternens-devant-Romont, CHE-188.325.246 (FOSC du 06.03.2019, p. 0/1004581351). Siège transféré à Marsens.
Nouvelle adresse:
Route de la Croix 198, 1633 Marsens. Statuts modifiés le 22.04.2021.
Personne radiée:
Mathis Cédric Auguste Prosper, associé, 20 parts de CHF 1'000, gérant, signature individuelle.
Nouvelle personne inscrite:
Cuenin Olivier, de Gampelen, à Marsens, associé, 20 parts de CHF 1'000, gérant, signature individuelle.
Numero di pubblicazione: HR01-1004581351, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
SPIDELEC Sàrl, à Vuisternens-devant-Romont, Route d'Estévenens 92, c/o Cédric Mathis, 1687 Estévenens, CHE-188.325.246. Nouvelle société à responsabilité limitée. Statuts du 21.02.2019.
But:
La société a pour but l'exploitation d'une entreprise d'électricité générale, savoir notamment la réalisation d'installations électriques à courant fort et faible en tous genres, l'étude technique, la maintenance et le dépannage, la fabrication de tableaux électriques, la vente d'appareils électroménagers, la confection, la vente et la pose de pieuvres électriques préfabriquées. La société peut en outre effectuer toutes opérations financières et commerciales en rapport avec son but social, y compris toutes opérations immobilières. D'une manière générale, la société peut créer des succursales, participer à d'autres entreprises, acquérir ou fonder des entreprises visant un but identique ou analogue, faire toutes opérations financières, commerciales, mobilières et autres et conclure tous contrats propres à développer son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Capital social:
CHF 20'000.
Prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux associés:
par écrit ou par courriel.
Personne inscrite:
Mathis Cédric Auguste Prosper, de France, à Vuisternens-devant-Romont, associé, 20 parts de CHF 1'000, gérant, signature individuelle. Selon déclaration du 21.02.2019, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.