Informazioni su Sous-le-Signal SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Sous-le-Signal SA
- Sous-le-Signal SA con sede a Orbe è attiva. Sous-le-Signal SA è attiva nel ramo «Bonifica dei terreni».
- La dirigenza è composta di 2 persone.
- Il 19.06.2015 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L'IDI della azienda è CHE-296.547.743.
- 2 altre aziende attive sono iscritte allo stesso indirizzo. Queste includono: CONCEPTIS PROMOTIONS SA, HMS - Hauri Micro Solutions.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
29.11.2012
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Orbe
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.115.660-8
IDI/IVA
CHE-296.547.743
Ramo economico
Bonifica dei terreni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Opérations immobilières (pour but complet cf. statuts).
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Sous-le-Signal SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2217911, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Sous-le-Signal SA, à Orbe, CHE-296.547.743 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Guignard Philippe n'est plus administrateur;
sa signature est radiée.
Numero di pubblicazione: 6959096, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Sous-le-Signal SA, à Orbe, avenue de Thienne 13, 1350 Orbe, CH-550-1115660-8. Nouvelle société anonyme.
Statuts:
16 novembre 2012.
But:
opérations immobilières (pour but complet cf. statuts).
Capital-actions entièrement libéré:
CHF 105'000, divisé en 105 actions nominatives de CHF 1'000, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux actionnaires:
par écrit ou par courriel.
Administration:
Schulz Claude, de Maracon, à Orbe, président, Guignard Philippe, de L'Abbaye, à Lignerolle, et Vagnières Jean-Claude, d'Orzens, à La Neuveville, tous trois avec signature individuelle. Selon déclaration du 16 novembre 2012, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.