Informazioni su SOCIETE COOPERATIVE IMMOBILIERE DE L'UNION MARAICHERE DU VULLY
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu SOCIETE COOPERATIVE IMMOBILIERE DE L'UNION MARAICHERE DU VULLY
- SOCIETE COOPERATIVE IMMOBILIERE DE L'UNION MARAICHERE DU VULLY da Sugiez opera nel ramo «Compravendita di immobili propri» ed è attiva.
- SOCIETE COOPERATIVE IMMOBILIERE DE L'UNION MARAICHERE DU VULLY ha 5 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 12.01.2016.
- L’Organizzazione è iscritta nel registro di commercio del cantone FR con l’IDI CHE-103.859.752.
Dirigenza (5)
i più recenti membri dell'amministrazione
Bernard Pouly,
Daniel Guilland,
Jean-François Derron,
Renaud Bournier,
Annelise Guillod
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
10.09.1936
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Mont-Vully
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.0.550.024-4
IDI/IVA
CHE-103.859.752
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Favoriser ou garantir, par une action commune, des intérêts économiques déterminés de ses membres, soit gérer et entretenir les bâtiments sis à la Route Principale 60 à Nant.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Union maraîchère du Vully
- Union maraichère du Vully
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: SOCIETE COOPERATIVE IMMOBILIERE DE L'UNION MARAICHERE DU VULLY
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2589023, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
SOCIETE COOPERATIVE IMMOBILIERE DE L'UNION MARAICHERE DU VULLY, à Bas-Vully, CHE-103.859.752 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225826). Inscription d'office par suite de la fusion des communes de Bas-Vully et Haut-Vully, selon Loi du 23.06.2015.
nouvelle dénomination du siège:
Mont-Vully.
Numero di pubblicazione: 927875, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Union maraichère du Vully, à Bas-Vully, CH-217-0550024-4 (FOSC du 04.11.2009, p. 9/5326732).
Nouvelle adresse:
Route Principale 60, 1786 Sugiez.
Nouvelle autre adresse:
Case postale 94, 1786 Sugiez.
Nouvelle raison sociale:
SOCIETE COOPERATIVE IMMOBILIERE DE L'UNION MARAICHERE DU VULLY. Selon l'art. 87, al. 1, lit. j ORC, l'inscription relative à l'exonération de la responsabilité personnelle n'a plus sa raison d'être, partant, elle est radiée. Statuts modifiés le 01.05.2013.
Nouveau but:
favoriser ou garantir, par une action commune, des intérêts économiques déterminés de ses membres, soit gérer et entretenir les bâtiments sis à la Route Principale 60 à Nant. Selon déclaration du 30.05.2012, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.
Numero di pubblicazione: 5326732, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Union maraichère du Vully, à Bas-Vully, CH-217-0550024-4, grouper tous les producteurs du Vully et de cultiver l'esprit d'entraide parmi eux, etc. Société coopérative. (FOSC du 29.06.2001, p. 4920). Derron Willy n'est plus président, sa signature est radiée. Gaillet Jean-Pierre, inscrit sans signature, n'est plus membre du comité. Guilland Daniel, secrétaire inscrit, est nommé président, avec signature collective à deux. Pouly Bernard, inscrit sans signature, est nommé membre du comité secrétaire, sans signature. Derron Jean-François, de Bas-Vully, à Sugiez, et Burnier Renaud, de Bas-Vully, à Nant, sont nommés membres du comité, tous deux sans signature. Guillod-Ischi Annelise, de Bas-Vully, à Praz, est nommée membre du comité, avec signature collective à deux.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.