Indirizzo
Restaurant Gerschnialp
6390 Engelberg
Informazioni su Skilift Gerschnialp AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Skilift Gerschnialp AG
- Skilift Gerschnialp AG ha sede a Engelberg, è attiva e opera nel ramo «Trasporto di persone e merci su strada».
- Skilift Gerschnialp AG ha 5 persone nella dirigenza.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 20.03.2024, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone OW con l’IDI CHE-111.984.164.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Marco Holzer,
Othmar Lafferma,
Paul Häcki-Wagner,
Urs Stehrenberger,
Richard Kuster
i più recenti aventi diritto di firma
Marco Holzer,
Othmar Lafferma,
Paul Häcki-Wagner,
Richard Kuster
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
30.08.2004
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Engelberg
Ufficio del registro di commercio
OW
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-140.3.002.733-9
IDI/IVA
CHE-111.984.164
Ramo economico
Trasporto di persone e merci su strada
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb der bestehenden und allfälliger zukünftiger Skilifte und weiterer Personentransportanlagen auf dem Gebiet der Gerschnialp. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Massnahmen ergreifen und Verträge abschliessen, die damit in Verbindung stehen oder geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Sie kann Zweigniederlassungen errichten, sich an Unternehmen gleicher oder verwandter Branchen beteiligen oder derartige Unternehmungen erwerben oder errichten und finanzieren. Sie kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Orfida Treuhand + Revisions AG | Sarnen | 03.09.2004 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Skilift Gerschnialp AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005990031, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Skilift Gerschnialp AG, in Engelberg, CHE-111.984.164, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2023, Publ. 1005870609).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Orfida Treuhand + Revisions AG (CHE-105.988.308), in Sarnen, Revisionsstelle [bisher: Orfida Treuhand + Revisions AG].
Numero di pubblicazione: HR02-1005870609, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Skilift Gerschnialp AG, in Engelberg, CHE-111.984.164, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 03.09.2004, S.10, Publ. 2433596).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuster, Edy, von Engelberg, in Engelberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Holzer, Jean-Pierre, von Erlenbach im Simmental, in Engelberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hurschler, Hans, von Engelberg, in Engelberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amstutz, Theddy, von Engelberg, in Engelberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holzer, Marco, von Erlenbach im Simmental, in Engelberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lafferma, Othmar, von Silenen, in Engelberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2433596, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Skilift Gerschnialp AG, in Engelberg, CH-140.3.002.733-9, Restaurant Gerschnialp, 6390 Engelberg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
23.08.2004.
Zweck:
Betrieb der bestehenden und allfälliger zukünftiger Skilifte und weiterer Personentransportanlagen auf dem Gebiet der Gerschnialp. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Massnahmen ergreifen und Verträge abschliessen, die damit in Verbindung stehen oder geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Sie kann Zweigniederlassungen errichten, sich an Unternehmen gleicher oder verwandter Branchen beteiligen oder derartige Unternehmungen erwerben oder errichten und finanzieren. Sie kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 216'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 216'000.--.
Aktien:
216 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung von der einfachen Gesellschaft, bestehend aus Theddy Amstutz, in Engelberg, Eduard Amstutz-Leibundgut, in Engelberg, Rolf Arndt, in Weggis, Daniel Arndt-Hurschler, in Stans, Friedrich Häcki, in Hergiswil NW, Edy Kuster, in Engelberg, Agnes Kuster, in Engelberg, Richard Kuster, in Engelberg, Roland Odermatt, in Engelberg, Margrith Stehrenberger, in Engelberg, Emil Feierabend, in Kleindietwil, Paul Häcki, in Engelberg, Jean-Pierre Holzer, in Engelberg, Edy Hurschler, in Engelberg, Hans Hurschler, in Engelberg, Josef Infanger-Bucher, in Engelberg, Rosmarie Schleiss, in Engelberg, Ernst Schleiss, in Grafenort, Urs Stehrenberger, in Engelberg, August Waser, in Engelberg, Josef Zurfluh, in Engelberg, Alpgenossenschaft Gerschni, in Engelberg, Bürgergemeinde Engelberg, in Engelberg und Schweizer Skischule Engelberg-Titlis in Liquidation, in Engelberg, den unter der Geschäftsbezeichnung 'Konsortium Skilift Gerschnialp' geführten Betrieb gemäss Bilanz per 31.05.2004 Aktiven von CHF 282'916.15 und Passiven von CHF 66'916.15 zum Preis von CHF 216'000.00, wofür 216 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Häcki, Paul, von Engelberg, in Engelberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuster, Richard, von Engelberg, in Engelberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuster, Edy, von Engelberg, in Engelberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stehrenberger, Urs, von Bussnang, Friltschen TG, in Engelberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Holzer, Jean-Pierre, von Erlenbach im Simmental, in Engelberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hurschler, Hans, von Engelberg, in Engelberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amstutz, Theddy, von Engelberg, in Engelberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Orfida Treuhand + Revisions AG, in Sarnen, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.