Indirizzo
c/o Peter Hammer
Hauptstrasse 22
4438 Langenbruck
Informazioni su Skilift AG Langenbruck
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Skilift AG Langenbruck
- Skilift AG Langenbruck a Langenbruck è una Società anonima nel ramo «Trasporto di persone e merci su strada». Skilift AG Langenbruck è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 12.09.1952 e ha 2 persone nella dirigenza.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 13.07.2022. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’azienda Skilift AG Langenbruck è iscritta con l’IDI CHE-100.461.873.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
12.09.1952
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Langenbruck
Ufficio del registro di commercio
BL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-280.3.911.724-1
IDI/IVA
CHE-100.461.873
Ramo economico
Trasporto di persone e merci su strada
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Förderung des Tourismus und Sports, insbesondere durch den Bau und Betrieb entsprechender Anlagen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im ln- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im ln- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Hersberger Revisionsgesellschaft AG | Seltisberg | 18.12.2013 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Skilift AG Langenbruck
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005519773, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Skilift AG Langenbruck, in Langenbruck, CHE-100.461.873, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 16.03.2021, Publ. 1005125033).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hammer, Robin, von Egerkingen, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005125033, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Skilift AG Langenbruck, in Langenbruck, CHE-100.461.873, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2014, S.0, Publ. 1888463).
Statutenänderung:
03.03.2021.
Weitere Adressen:
c/o Peter Hammer, Sandmattstrasse 3, 4532 Feldbrunnen [bisher: c/o Peter Hammer, Dorfgasse 11, 4710 Balsthal].
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Förderung des Tourismus und Sports, insbesondere durch den Bau und Betrieb entsprechender Anlagen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im ln- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im ln- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].
Aktien neu:
2'000 Namenaktien zu CHF 50.00 [bisher: 2'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 03.03.2021 wird der Nennwert der 2'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00 zur Beseitigung einer Unterbilanz auf CHF 50.00 herabgesetzt.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per elektronischem Medium an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Zweckanpassung aufgrund geänderter Eintragungspraxis].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hammer, Peter, von Egerkingen, in Feldbrunnen-St. Niklaus, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Balsthal];
Hammer, Robin, von Egerkingen, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Olten].
Numero di pubblicazione: 1888463, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Skilift AG Langenbruck, in Langenbruck, CHE-100.461.873, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2013, Publ. 1243993).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Ernst, von Langenbruck, in Langenbruck, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hammer, Robin, von Egerkingen, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Balsthal];
Herzig, Hector, von Dürrenroth, in Langenbruck, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.