Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Indirizzo
Untere Heslibachstrasse 9
8700 Küsnacht ZH
Informazioni su SK Kapitalanlagen AG in Liquidation
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
05.04.2004
Cancellazione dal registro delle imprese
18.10.2011
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Küsnacht (ZH)
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.027.642-9
IDI/IVA
CHE-110.608.126
Ramo economico
Fornitura di altri servizi di informazione
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich der Kapitalanlage und der Verwaltung von beweglichem und unbeweglichem Vermögen. Sie kann diese Dienstleistungen für nahe stehende Unternehmungen erbringen. Die Gesellschaft ist im Rahmen ihres Gesellschaftszweckes berechtigt, Unternehmungen zu gründen oder sich daran zu beteiligen. Sie kann auch Grundstücke erwerben, überbauen, belehnen und veräussern oder solche verwalten. Sie ist befugt, alle Geschäfte zu tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Zürich | 13.04.2004 | 17.10.2011 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- SK Kapitalanlagen AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: SK Kapitalanlagen AG in Liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6379864, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SK Kapitalanlagen AG in Liquidation, in Küsnacht ZH, CH-020.3.027.642-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 26.04.2010, S. 29, Publ. 5601664). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: 5601664, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 69 vom 12.04.2010, S. 27, publizierten TR-Eintrags Nr. 13'574 vom 06.04.2010. SK Kapitalanlagen AG in Liquidation, in Küsnacht ZH, CH-020.3.027.642-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 12.04.2010, S. 27, Publ. 5581038). Beat Muri wurde unter TR-Nr. 13574 vom 06.04.2010 irrtümlich gelöscht deshalb erfolgt untenstehender Wiedereintrag.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muri, Beat, von Schötz, in Küsnacht ZH, Direktor und Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5581038, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SK Kapitalanlagen AG, in Küsnacht ZH, CH-020.3.027.642-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 29.04.2008, S. 25, Publ. 4453040).
Firma neu:
SK Kapitalanlagen AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 17.03.2010 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Muri, Beat, von Schötz, in Küsnacht ZH, Direktor und Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grimm, Bernhard, von Küsnacht ZH, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Enzler, Ernst, von Altstätten, in Maur, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dangel, Markus, von Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].