Informazioni su Singh Consulting GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Singh Consulting GmbH
- Singh Consulting GmbH è attualmente attiva e opera nel settore «Altro commercio con prodotti diversi». La sede si trova a Aarburg.
- Il dirigenza è composto da ha una persona. L’azienda è stata costuita nel 28.06.2016.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 22.01.2019. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- Singh Consulting GmbH è iscritta nel cantone AG con l’IDI CHE-335.529.567.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
28.06.2016
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Aarburg
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.4.441.386-3
IDI/IVA
CHE-335.529.567
Ramo economico
Altro commercio con prodotti diversi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb und Management von Detailhandelsunternehmen sowie Beratung, Betriebsplanung, Betriebsorganisation und Management von Unternehmen aller Art; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen und gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben, vertreten oder errichten, Grundstücke, Beteiligungen, Wertschriften, Immaterialgüterrechte, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, halten und veräussern, Finanzierungen auf eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Darlehen gewähren sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Singh Consulting GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004547894, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Singh Consulting GmbH, in Aarburg, CHE-335.529.567, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 126 vom 01.07.2016, Publ. 2927349).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaur Singh, Bhupinder, von Wangen an der Aare, in Derendingen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Singh, Tarandeep, von Wangen an der Aare, in Subingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Derendingen, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 2927349, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Singh Consulting GmbH, in Aarburg, CHE-335.529.567, Bahnhofstrasse 65, 4663 Aarburg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
10.06.2016.
Zweck:
Betrieb und Management von Detailhandelsunternehmen sowie Beratung, Betriebsplanung, Betriebsorganisation und Management von Unternehmen aller Art;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen und gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben, vertreten oder errichten, Grundstücke, Beteiligungen, Wertschriften, Immaterialgüterrechte, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, halten und veräussern, Finanzierungen auf eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Darlehen gewähren sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung der Gründer vom 10.06.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Kaur Singh, Bhupinder, von Wangen an der Aare, in Derendingen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Singh, Tarandeep, von Wangen an der Aare, in Derendingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.