Indirizzo
c/o Sena Plastics AG
Industriestrasse 101
4147 Aesch BL
Informazioni su Sena Plastics Holding AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Sena Plastics Holding AG
- Sena Plastics Holding AG da Aesch BL opera nel ramo «Esercizio di una società partecipate» ed è attiva.
- Sena Plastics Holding AG ha 3 persone nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 03.07.2023. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio BL con l’IDI CHE-410.494.686.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Serge Naegelin,
Martin Bruno Helfenstein-Ammann,
Philipp Aebin
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
14.07.2015
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Aesch (BL)
Ufficio del registro di commercio
BL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-280.3.019.171-1
IDI/IVA
CHE-410.494.686
Ramo economico
Esercizio di una società partecipate
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Vermögenswerten und Beteiligungen an Unternehmen jeder Art im In- und Ausland sowie den Erwerb von Grundstücken und Immobilien, soweit dies nicht der Bewilligungspflicht des Bundesgesetzes über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland untersteht. Die Gesellschaft kann Finanzierungsgeschäfte abwickeln.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Sena Plastics Holding AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005784629, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Sena Plastics Holding AG, in Aesch (BL), CHE-410.494.686, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 14.05.2018, Publ. 4226429).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Crevoisier, Christine Luise, von Basel, in Ettingen, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aebin, Philipp, von Muttenz, in Arboldswil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4226429, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Sena Plastics Holding AG, in Aesch (BL), CHE-410.494.686, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2015, Publ. 2274867).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aebin, Philipp, von Muttenz, in Arboldswil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nägelin, Serge, französischer Staatsangehöriger, in Hirtzfelden (FR), Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Crevoisier, Christine Luise, von Basel, in Ettingen, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2274867, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Sena Plastics Holding AG, in Aesch BL, CHE-410.494.686, c/o Sena Plastics AG, Industriestrasse 101, 4147 Aesch BL, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
13.07.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Vermögenswerten und Beteiligungen an Unternehmen jeder Art im In- und Ausland sowie den Erwerb von Grundstücken und Immobilien, soweit dies nicht der Bewilligungspflicht des Bundesgesetzes über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland untersteht. Die Gesellschaft kann Finanzierungsgeschäfte abwickeln.
Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Aktien:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 13.07.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Nägelin, Serge, französischer Staatsangehöriger, in Hirtzfelden (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Helfenstein, Martin, von Sempach, in Titterten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aebin, Philipp, von Muttenz, in Arboldswil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.