Informazioni su Schweizer Bibliotheksdienst Genossenschaft
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Schweizer Bibliotheksdienst Genossenschaft
- Schweizer Bibliotheksdienst Genossenschaft è attualmente attiva e opera nel settore «Commercio di beni di consumo». La sede si trova a Bern.
- C'é 9 persone nella dirigenza.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 12.06.2024.
- Schweizer Bibliotheksdienst Genossenschaft è iscritta nel cantone BE con l’IDI CHE-106.613.325.
Dirigenza (9)
i più recenti membri dell'amministrazione
Jasmin Leuze,
Anita Büttiker Schlunegger,
Felix Hüppi,
Susanne Wäfler,
Jeanne Froidevaux Müller
Amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Martin Felix Kelterborn,
Jasmin Leuze,
Anita Büttiker Schlunegger
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
10.12.1970
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Bern
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-035.5.008.979-6
IDI/IVA
CHE-106.613.325
Ramo economico
Commercio di beni di consumo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Genossenschaft fördert als Selbsthilfeorganisation das Bibliothekswesen der Schweiz; sie kann alle kommerziellen und finanziellen Geschäfte durchführen, die ihrem Zweck förderlich sind, sich an anderen Unternehmen beteiligen und Zweigniederlassungen sowie Tochtergesellschaften errichten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Bommer + Partner Treuhand KLG | Bern | 03.11.2011 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Service Suisse aux Bibliothèques société coopérative
- Servetsch Svizzer a las Bibliotecas associaziun
- Servizio Svizzero per Biblioteche società cooperativa
- Schweizer Bibliotheksdienst
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Schweizer Bibliotheksdienst Genossenschaft
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006054515, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Schweizer Bibliotheksdienst Genossenschaft, in Bern, CHE-106.613.325, Genossenschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2023, Publ. 1005811788).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwab, Olivia Myriam, von Staffelbach, in Lyss, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kelterborn, Martin Felix, von Basel, in Stäfa, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005811788, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Schweizer Bibliotheksdienst Genossenschaft, in Bern, CHE-106.613.325, Genossenschaft (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2022, Publ. 1005543272).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürki, Martin, von Worb, in Iffwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwab, Olivia Myriam, von Staffelbach, in Lyss, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005543272, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Schweizer Bibliotheksdienst Genossenschaft, in Bern, CHE-106.613.325, Genossenschaft (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2019, Publ. 1004746985).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kump, Ziga, von Zollikofen, in Burgdorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Greub, Julie Martine, von Siselen, in Tavannes, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Matter, Gerhard Dr., von Engelberg, in Bubendorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hertner, Marianne, von Lostorf und Jenins, in Olten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rutishauser, Pia Maria, von Basel, in Baden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büttiker, Anita, von Wallisellen, in Gerzensee, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Leuze, Jasmin, von Hünenberg, in Hünenberg See (Hünenberg), Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schelling, Tobias, von Schaffhausen, in Luzern, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Wäfler, Susanne, von Bubendorf, in Bennwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hüppi, Felix, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bürki, Martin, von Worb, in Iffwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.