Felix Hüppi
residente a Zürich, da Zürich Mandati attuali: Schweizer Bibliotheksdienst Genossenschaft Persone correlate: Martin Felix Kelterborn, Jasmin Leuze, Anita Büttiker Schlunegger e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Felix Hüppi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Felix Hüppi"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Felix Hüppi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Felix Hüppi"
|
|
Felix Hüppi
residente a Zürich, da Zürich Mandati attuali: PBZ Pestalozzi-Bibliothek Zürich Persone correlate: Yvonne Vultier, Julia Greger, Claus Reuschenbach e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Felix Hüppi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Felix Hüppi"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Felix Hüppi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Felix Hüppi"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Felix Hüppi
Persone con il nome Felix Hüppi lavorano in questi rami economici
Commercio di beni di consumo
Esercizio delle biblioteche e musei
Commercio di beni di consumo
Esercizio delle biblioteche e musei
Privato con il nome Felix Hüppi
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Felix Hüppi
Numero di pubblicazione: HR02-1005930032, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 247 vom 20.12.2023 publizierten TR-Eintrag Nr. 51762 vom 15.12.2023 PBZ Pestalozzi-Bibliothek Zürich, in Zürich, CHE-105.954.083, Verein (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2023, Publ. 1005915020).
Bei der letzten Publikation wurde der bisherige Wohnort nicht als Bishereintrag aufgeführt:
Hüppi, Felix, von Zürich, in Zürich, Direktor, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005915020, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
PBZ Pestalozzi-Bibliothek Zürich, in Zürich, CHE-105.954.083, Verein (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2023, Publ. 1005887244).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aubert, Marianne, von Zürich, in Zürich, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung [bisher: Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Direktor];
Jünger, Julia, von Neunforn, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kormann, Martin Alfred, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Direktor];
Wille, Sebastian, von La Sagne, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Direktor];
Hüppi, Felix, von Zürich, in Zürich, Direktor, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005563952, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Kornhausbibliotheken, in Bern, CHE-105.961.893, Stiftung (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2021, Publ. 1005298961).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hüppi, Felix, von Zürich, in Bern, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landolf, Daniel, von Fraubrunnen, in Bern, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.