Indirizzo
c/o AVILA AG
Panoramaweg 4
8274 Tägerwilen
Informazioni su schweiz.holdings AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu schweiz.holdings AG
- schweiz.holdings AG a Tägerwilen è una Società anonima nel ramo «Esercizio di una società partecipate». schweiz.holdings AG è attiva.
- Il dirigenza è composto da una persona.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 30.11.2022. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L'IDI della azienda è CHE-223.188.329.
- 4 altre aziende attive sono iscritte all’indirizzo uguale. Queste includono: AVILA AG, Confindance AG, HLK Solutions AG.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
31.10.2019
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Tägerwilen
Ufficio del registro di commercio
TG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-440.3.034.769-2
IDI/IVA
CHE-223.188.329
Ramo economico
Esercizio di una società partecipate
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art, insbesondere im Versicherungsbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- schweiz.holdings SA
- schweiz.holdings ltd
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: schweiz.holdings AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005616425, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
schweiz.holdings AG, in Tägerwilen, CHE-223.188.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2021, Publ. 1005353492).
Domizil neu:
c/o AVILA AG, Panoramaweg 4, 8274 Tägerwilen.
Numero di pubblicazione: HR02-1005353492, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
schweiz.holdings AG, in Tägerwilen, CHE-223.188.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2019, Publ. 1004752876).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Loeffler, Christophe, von Kleinlützel, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR01-1004752876, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
schweiz.holdings AG (schweiz.holdings SA) (schweiz.holdings ltd), in Tägerwilen, CHE-223.188.329, Hauptstrasse 73, 8274 Tägerwilen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
31.10.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art, insbesondere im Versicherungsbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
800 Namenaktien zu CHF 100.00 und 2'000 Namenaktien zu CHF 10.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Einberufung und Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 31.10.2019 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Loeffler, Christophe, von Kleinlützel, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Resch, Katrin, österreichische Staatsangehörige, in Tägerwilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.