Informazioni su Scheurer Bootswerft AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Scheurer Bootswerft AG
- Scheurer Bootswerft AG a Nidau è una Società anonima nel ramo «Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature». Scheurer Bootswerft AG è attiva.
- C'é 4 persone nella dirigenza.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 23.07.2015. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’azienda Scheurer Bootswerft AG è iscritta con l’IDI CHE-108.043.611.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Dr. med. Daniel Emil Charles Borer,
Andreas Scheurer,
Stefan Schumacher
i più recenti aventi diritto di firma
Dr. med. Daniel Emil Charles Borer,
Andreas Scheurer,
Stefan Schumacher,
Aron Steinmann
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
01.04.1997
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Nidau
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-073.3.006.392-5
IDI/IVA
CHE-108.043.611
Ramo economico
Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Bootswerft. Sie kann alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben und verkaufen, belasten und verwalten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
von Graffenried AG Treuhand | Bern | 14.04.2011 | 22.07.2015 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Scheurer Bootswerft AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2285549, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Scheurer Bootswerft AG, in Nidau, CHE-108.043.611, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 14.04.2011, Publ. 6121786).
Domizil neu:
Dr. Schneiderstrasse 4, 2560 Nidau. Gemäss Erklärung vom 29.05.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Graffenried AG Treuhand (CH-035.3.000.277-9), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borer, Daniel, von Grindel, in Mörigen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Scheurer, Andreas, von Bargen BE, in Nidau, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Büren an der Aare, Präsident mit Einzelunterschrift];
Schumacher, Stefan, von Treiten, in Mörigen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Steinmann, Aron, von Glarus Nord, in Biel/Bienne, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6121786, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Scheurer Bootswerft AG, in Nidau, CH-073.3.006.392-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 14.04.1997, S. 2464).
Statutenänderung:
17.12.2010.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Bootswerft. Sie kann alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben und verkaufen, belasten und verwalten..
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage und Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Aktiven von CHF 303'470.30 und Passiven von CHF 36'086.36 der erloschenen Kollektivgesellschaft 'Scheurer & Co.', in Nidau, gemäss Bilanz per 01.01.1997 zum Preis von CHF 267'383.94, wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 100.-- ausgegeben und CHF 167'383.94 als Forderung gutgeschrieben werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre: durch Brief oder E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Küng, Peter, von Heiligenschwendi, in Biel BE, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Genossenschaft pro Handwerk, in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borer, Daniel, von Grindel, in Mörigen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
von Graffenried AG Treuhand (CH-035.3.000.277-9), in Bern, Revisionsstelle.
Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Scheurer Bootswerft AG, in Nidau, Dr. Schneiderstrasse 4b, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
24. März 1997.
Zweck:
Betrieb einer Bootswerft.
Aktienkapital:
Fr.100000, voll liberiert, 1000 Namenaktien zu Fr.100.
Sacheinlage:
Aktiven von Fr.303470.30 und Passiven von Fr.36086.36 der erloschenen Kollektivgesellschaft "Scheurer & Co.", in Nidau, gemäss Bilanz per 1.1.1997 zum Preis von Fr.267383.94, wofür 1000 Namenaktien zu Fr.100 ausgegeben und Fr.167383.94 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Mitteilungen an die Aktionäre:
Eingeschriebene Briefe.
Eingetragene Personen:
Andreas Scheurer, von Bargen BE, in Büren an der Aare, VR-Präsident mit Einzelunterschrift;
Peter Küng, von Heiligenschwendi, in Biel BE, VR-Mitglied mit Einzelunterschrift;
Genossenschaft pro Handwerk, in Bern, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.