Informazioni su Sautercopy AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Sautercopy AG
- Sautercopy AG con sede a Zürich è attiva. Sautercopy AG è attiva nel ramo «Funzionamento di una tipografia e/o di una legatoria».
- La dirigenza dell’azienda Sautercopy AG è composta da 3 persone. L’azienda è stata costuita nel 12.06.1978.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 26.07.2024.
- Sautercopy AG è iscritta nel cantone ZH con l’IDI CHE-105.840.462.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
12.06.1978
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.922.608-1
IDI/IVA
CHE-105.840.462
Ramo economico
Funzionamento di una tipografia e/o di una legatoria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung, Verarbeitung und der Vertrieb grafischer und reprografischer Erzeugnisse in analoger und digitaler form, Reproduktion von Plänen sowie Handel und Vertrieb grafischer und zeichnungstechnischer Verbrauchsartikel aller Art. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte vornehmen, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängen; sie kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten sowie sich zur Erreichung des Gesellschaftszweckes an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen oder solche Unternehmen gründen. Sie kann Franchisesysteme und Lizenzen auswerten. Ferner kann sie Grundbesitz im In- und Ausland kaufen, verkaufen und verwalten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Acribia AG | Zürich | 22.05.2013 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
MOORE Zürich AG | Zürich | 01.12.2008 | 21.05.2013 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Sauter René AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Sautercopy AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006094516, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Sautercopy AG, in Zürich, CHE-105.840.462, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2022, Publ. 1005559069).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaer, Michèle, von Beinwil (SO), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005559069, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Sautercopy AG, in Zürich, CHE-105.840.462, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 19.06.2020, Publ. 1004914613).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hann, Astrid, von Frutigen, in Bonstetten, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004914613, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Sautercopy AG, in Zürich, CHE-105.840.462, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2017, Publ. 3921763).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Fotosatz Salinger AG, in Zürich (CHE-108.027.434), gemäss Fusionsvertrag vom 15.05.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 75'176.88 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 7'405.91 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.