Indirizzo
c/o Josef Hodel
Gehrenmatte 20
6243 Egolzwil
Informazioni su Santenberg Immo AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Santenberg Immo AG
- Santenberg Immo AG è una Società anonima con sede a Egolzwil. Santenberg Immo AG appartiene al settore «Compravendita di immobili propri» ed è attualmente attiva.
- La dirigenza dell’azienda Santenberg Immo AG è composta da 2 persone. L’azienda è stata costuita nel 22.04.2016.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 21.01.2021.
- L'IDI della azienda è CHE-216.613.787.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
22.04.2016
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Egolzwil
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.3.801.783-8
IDI/IVA
CHE-216.613.787
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erwerb, Bewirtschaftung und Veräusserung von Immobilien; Erstellung von Liegenschaften; Entwicklung von Immobilienprojekten sowie Ausführung von Generalunternehmeraufträgen; Beteiligungen; Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Santenberg Immo AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005079302, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Santenberg Immo AG, in Egolzwil, CHE-216.613.787, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2016, Publ. 2802649).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arnold, Peter Josef, von Nottwil und Wauwil, in Wauwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hodel, Jakob, von Egolzwil, in Egolzwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2802649, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Santenberg Immo AG, in Egolzwil, CHE-216.613.787, c/o Josef Hodel, Gehrenmatt 20, 6243 Egolzwil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
21.04.2016.
Zweck:
Erwerb, Bewirtschaftung und Veräusserung von Immobilien;
Erstellung von Liegenschaften;
Entwicklung von Immobilienprojekten sowie Ausführung von Generalunternehmeraufträgen;
Beteiligungen;
Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, von Leo Ottiger, von Egolzwil und Hitzkirch, in Egolzwil, das Grundstück Nr. 84, GB Egolzwil, zum Maximalpreis von CHF 500'000.00 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 21.04.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Arnold, Peter Josef, von Nottwil und Wauwil, in Wauwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hodel, Josef, von Egolzwil, in Egolzwil, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.