Indirizzo
c/o Bruno von Allmen
Brunnen 994E, Chalet Gletscherhorn
3825 Mürren
Informazioni su Salfra Baugewerbe AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Salfra Baugewerbe AG
- Salfra Baugewerbe AG è una Società anonima con sede a Mürren. Salfra Baugewerbe AG appartiene al settore «Compravendita di immobili propri» ed è attualmente attiva.
- Salfra Baugewerbe AG ha 6 persone nella dirigenza.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 24.07.2023.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-100.583.878.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Urs Raaflaub,
Bruno von Allmen,
Hans Otto von Allmen,
Hansruedi Feuz,
Karl Sigrist-Wyss
i più recenti aventi diritto di firma
Urs Raaflaub,
Bruno von Allmen,
Hans Otto von Allmen,
Marc Daniel Hagmann,
Hansruedi Feuz
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
30.04.1985
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Lauterbrunnen
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-092.3.007.377-1
IDI/IVA
CHE-100.583.878
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, der Verkauf und die Vermittlung von Grundstücken, sowie die Erstellung und Verwaltung von Bauten aller Art. Die Gesellschaft kann Baurechte einräumen oder als Baurechtsberechtigte Grundstücke überbauen und sich an Baukonsortien beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Ausserdem kann sie alle Massnahmen treffen und alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszieles zu fördern oder zu erleichtern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Hagmann Treuhand AG | Bern | <2004 | 08.12.2020 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Salfra Baugewerbe AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005802146, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Salfra Baugewerbe AG, in Lauterbrunnen, CHE-100.583.878, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2021, Publ. 1005319900).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Linder, Hanni Jolanda, von Lauterbrunnen, in Mürren (Lauterbrunnen), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Allmen, Hans Otto, von Lauterbrunnen, in Interlaken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Mürren (Lauterbrunnen)].
Numero di pubblicazione: HR02-1005319900, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Salfra Baugewerbe AG, in Lauterbrunnen, CHE-100.583.878, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2020, Publ. 1005060740).
Domizil neu:
c/o Bruno von Allmen, Chalet Gletscherhorn, Brunnen 994E, 3825 Mürren.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Allmen, Bruno, von Lauterbrunnen, in Mürren (Lauterbrunnen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Raaflaub, Urs, von Bern und Saanen, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Feuz, Hansruedi, von Lauterbrunnen, in Goldswil b. Interlaken (Ringgenberg (BE)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Feuz, Hans Rudolf, in Mürren (Lauterbrunnen)];
Sigrist, Karl, von Sarnen, in Mürren (Lauterbrunnen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sigrist, Karl jun.];
von Allmen, Hans Otto, von Lauterbrunnen, in Mürren (Lauterbrunnen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005060740, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Salfra Baugewerbe AG, in Lauterbrunnen, CHE-100.583.878, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2020, Publ. 1005042936).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hagmann, Marc Daniel, von Bern, in Bern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.