Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Succursale (1)
Informazioni su Sabez Sanitär-Bedarf AG
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
01.04.1938
Cancellazione dal registro delle imprese
20.04.2010
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Volketswil
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.922.799-7
IDI/IVA
CHE-105.959.560
Ramo economico
Altro commercio con prodotti diversi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Handel mit und Fabrikation von sanitären Apparaten und ähnlichen Produkten, Handel mit Kücheneinrichtungen, Wand- und Bodenplatten, Marmor und Natursteinen, Kauf und Verkauf von einschlägigen Patenten und Lizenzen, Beteiligungen an Unternehmungen von Geschäften, die mit der Sanitärbranche direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen; kann Grundstücke erwerben oder weiterveräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Zürich | 30.09.2004 | 19.04.2010 | |
PricewaterhouseCoopers AG | Zürich | <2004 | 29.09.2004 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- SABEZ Sanitär-Bedarf AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Sabez Sanitär-Bedarf AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5593790, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SABEZ Sanitär-Bedarf AG, in Volketswil, CH-020.3.922.799-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 06.04.2009, S. 37, Publ. 4959430). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die BR Bauhandel AG, in Rümlang (CH-020.3.902.711-0), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: 4959430, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SABEZ Sanitär-Bedarf AG, in Volketswil, CH-020.3.922.799-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2007, S. 26, Publ. 3921132).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Miauton, Jean-Jacques, von Oleyres, in Epalinges, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bieri, Jean-Yves, von Langnau im Emmental, in Le Mont-sur-Lausanne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weinmann, Nicolas, von Echallens, in Lutry, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lévy, Daniel, von Donatyre, in Epalinges, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshardt, Harry, von Maur, in Maur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Candreja, Maurus, von Stierva, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Crevoisier, Jean, von Epiquerez, in Chexbres, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3921132, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SABEZ Sanitär-Bedarf AG, in Volketswil, CH-020.3.922.799-7, Handel mit und Fabrikation von sanitären Apparaten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2006, S. 18, Publ. 3498720).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flückiger, Hermann, von Sumiswald, in Montreux, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baatard, Jean-Jacques, von Démoret, in Saint-Légier-La Chiésaz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wieck, Stefan, von Dübendorf, in Russikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Miauton, Jean-Jacques, von Oleyres, in Epalinges, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bernet, André, von Genf, in Brenles, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bieri, Jean-Yves, von Langnau im Emmental, in Le Mont-sur-Lausanne, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weinmann, Nicolas, von Echallens, in Lutry, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lévy, Daniel, von Donatyre, in Epalinges, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Saxer, Alfred, von Altstätten, in Niederhasli, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Urs, von Eschenbach SG, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivprokura zu zweien.