Informazioni su S. de Mendieta AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu S. de Mendieta AG
- S. de Mendieta AG con sede a Nänikon è attiva. S. de Mendieta AG è attiva nel ramo «Commercio di prodotti alimentari».
- La dirigenza dell’azienda S. de Mendieta AG è composta da 3 persone.
- Il 15.08.2024 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-103.766.748.
- Oltre all’azienda S. de Mendieta AG sono iscritte 10 altre aziende attive allo stesso indirizzo. Queste includono: Arcus AG, Arcus Architekten GmbH, COMUNAS GmbH.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Cristina De Mendieta,
Victoria de Mendieta,
Sinforiano de Mendieta
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
06.03.1991
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Uster
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.000.310-2
IDI/IVA
CHE-103.766.748
Ramo economico
Commercio di prodotti alimentari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Internationaler Handel im Nahrungs- und Genussmittelbereich sowie der alkoholhaltigen und nicht alkoholhaltigen Getränke; kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten, verwalten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Wetzikon (ZH) | 26.07.2010 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Trachsler Treuhand AG in Liquidation | Uster | 07.12.2009 | 25.07.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- De Mendieta S. AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: S. de Mendieta AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006106947, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
S. de Mendieta AG, in Uster, CHE-103.766.748, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2018, Publ. 4415885).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Mendieta , Victoria, von Zollikon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: spanische Staatsangehörige, in Zollikon].
Numero di pubblicazione: 4415885, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
S. de Mendieta AG, in Uster, CHE-103.766.748, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2017, Publ. 3950877).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Mendieta, Cristina, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 3950877, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
S. de Mendieta AG, in Uster, CHE-103.766.748, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2016, Publ. 2788965).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
de Mendieta, Cristina, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.