Informazioni su RVC Advisors SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu RVC Advisors SA
- RVC Advisors SA ha sede a Martigny ed è attiva. Essa opera nel ramo «Servizi per banche e istituti di credito».
- Il dirigenza è composto da ha una persona. L’azienda è stata costuita nel 13.05.2016.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 20.10.2023. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- RVC Advisors SA è iscritta nel cantone VS con l’IDI CHE-218.195.571.
- ALTOR CAPITAL SA, AM Hockey Academy Sàrl, Bourgbon Sàrl sono iscritte all’indirizzo uguale.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
13.05.2016
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Martigny
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-621.3.009.056-9
IDI/IVA
CHE-218.195.571
Ramo economico
Servizi per banche e istituti di credito
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Fourniture de services liés à l'investissement, joint-venture, fusion, acquisition ou cession d'entreprises commerciales et activités commerciales de toute nature en Suisse et dans le monde, y compris mais sans s'y limiter, la négociation, le conseil, le courtage, la due diligence, la levée de fonds, la structuration, le juridique, le financier, la titrisation et toute autre activité s'y rapportant; la société peut créer des entreprises identiques ou analogues tant en Suisse qu'à l'étranger, acquérir ou détenir des immeubles; faire toutes les opérations et conclure tous les contrats qui sont de nature à développer le but de la société ou qui s'y rapportent directement ou indirectement; la société peut lever des fonds (tout type de financement et toute source) et peut consentir des prêts à ses filiales et à ses actionnaires.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: RVC Advisors SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005866016, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
RVC Advisors SA, à Martigny, CHE-218.195.571, société anonyme (No. FOSC 15 du 23.01.2020, Publ. 1004812829).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Schem, Cédric William Pierre, de La Neuveville, à Genève, directeur, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1004812829, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
RVC Advisors SA, à Martigny, CHE-218.195.571, société anonyme (No. FOSC 244 du 17.12.2018, Publ. 1004523015).
Nouvelle adresse:
Rue du Léman 14, 1920 Martigny.
Numero di pubblicazione: HR02-1004523015, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
RVC Advisors SA, à Martigny, CHE-218.195.571, société anonyme (No. FOSC 60 du 27.03.2018, Publ. 4137339).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Evans, George Alan, citoyen britannique, à St Helier (JE), président, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Pasquier, Jean-Noël, citoyen français, à Genève, administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: à Chêne-Bourg, administrateur, avec signature individuelle].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.