Informazioni su Rütimann AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Rütimann AG
- Rütimann AG opera nel settore «Altra attività edilizia» ed è attualmente attiva. La sede è a Jona.
- Rütimann AG è stata costituita nel 24.07.2007.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 07.11.2022. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio SG è il seguente: CHE-113.746.960.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Jérôme René Gischard,
Roger Rütimann,
Priska Maria Rütimann-Geser,
Stephan Huhn
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
24.07.2007
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Rapperswil-Jona
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.3.031.046-3
IDI/IVA
CHE-113.746.960
Ramo economico
Altra attività edilizia
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung, Handel und Montage von Isolierelementen, Isoliertüren und Spezialisolierungen, die Planung, Beratung, den Verkauf und Realisation von Kühl- und Tiefkühlräumen und verwandten Produkten sowie die Herstellung und Verarbeitung von Kunstharzbeschichtungen in Gewerbe, Industrie und Privat. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ettlin Treuhand + Revisions AG | Kerns | 05.05.2022 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Treuhand- und Beratungsbüro Paul Barth | Arth | 30.07.2007 | 16.02.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Rütimann AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005598430, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Rütimann AG, in Rapperswil-Jona, CHE-113.746.960, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 05.05.2022, Publ. 1005466113).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gischard, Jérôme René, von Zürich, in Pfäffikon SZ (Freienbach), mit Einzelprokura.
Numero di pubblicazione: HR02-1005466113, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Rütimann AG, in Rapperswil-Jona, CHE-113.746.960, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 18.03.2021, Publ. 1005127246). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 02.02.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ettlin Treuhand + Revisions AG (CHE-109.859.147), in Kerns, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005127246, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Rütimann AG, in Schmerikon, CHE-113.746.960, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 17.02.2010, S.15, Publ. 5500272).
Statutenänderung:
04.03.2021.
Sitz neu:
Rapperswil-Jona.
Domizil neu:
Buechmattstrasse 3, 8645 Jona.
Weitere Adressen:
[gestrichen: Strandweg / Ziegelhof, Postfach 337, 8716 Schmerikon].
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung, Handel und Montage von Isolierelementen, Isoliertüren und Spezialisolierungen, die Planung, Beratung, den Verkauf und Realisation von Kühl- und Tiefkühlräumen und verwandten Produkten sowie die Herstellung und Verarbeitung von Kunstharzbeschichtungen in Gewerbe, Industrie und Privat. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rütimann, Roger, von Basadingen-Schlattingen, in Rapperswil-Jona, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Rütimann-Geser, Priska Maria, von Basadingen-Schlattingen, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Huhn, Stephan, von Luzern, in Gersau, mit Einzelprokura.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.