Indirizzo
c/o Thomas Hunkeler
Kreuzbuchstrasse 38
6045 Meggen
Informazioni su Rosa-Stiftung
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Rosa-Stiftung
- Rosa-Stiftung ha sede a Meggen ed è attiva. Essa è una Fondazione ed èattiva nel settore «Associazioni religiose, politiche o secolari».
- Rosa-Stiftung ha 3 persone nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 22.05.2023. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’Organizzazione è iscritta nel Registro di commercio LU con l’IDI CHE-254.681.229.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
04.09.2017
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Meggen
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.7.804.412-4
IDI/IVA
CHE-254.681.229
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Förderung christlicher Institutionen und ihrer Vorhaben; Unterstützung hilfsbedürftiger Familien, insbesondere hinsichtlich Erziehung, Ausbildung und Weiterbildung ihrer Kinder; Unterstützung von Selbständigkeit und Gesundheit fördernden Projekten in Entwicklungsländern; Aussetzung von Prämien für Bestleistungen von Lehrlingen und Studenten und Auszahlung von Beiträgen für Weiterbildung oder Umschulung.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Effida Treuhand und Revisionen AG | Mellingen | 07.09.2017 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Rosa-Stiftung
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005750435, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Rosa-Stiftung, in Meggen, CHE-254.681.229, Stiftung (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2017, Publ. 3861949).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nowak, Milena Elzbieta, polnische Staatsangehörige, in Spreitenbach, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 3861949, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Rosa-Stiftung, in Meggen, CHE-254.681.229, Stiftung (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2017, Publ. 3738807).
Aufsichtsbehörde neu:
Eidgenössisches Departement des Innern.
Numero di pubblicazione: 3738807, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Rosa-Stiftung, in Meggen, CHE-254.681.229, c/o Thomas Hunkeler, Kreuzbuchstrasse 38, 6045 Meggen, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
29.08.2017.
Zweck:
Förderung christlicher Institutionen und ihrer Vorhaben;
Unterstützung hilfsbedürftiger Familien, insbesondere hinsichtlich Erziehung, Ausbildung und Weiterbildung ihrer Kinder;
Unterstützung von Selbständigkeit und Gesundheit fördernden Projekten in Entwicklungsländern;
Aussetzung von Prämien für Bestleistungen von Lehrlingen und Studenten und Auszahlung von Beiträgen für Weiterbildung oder Umschulung. Es besteht ein Zweckänderungsvorbehalt zugunsten des Stifters gemäss ZGB 86a.
Eingetragene Personen:
Hunkeler, Thomas Peter, von Altishofen, in Meggen, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schai, Roger, von Appenzell, in Weinfelden, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nowak, Milena Elzbieta, polnische Staatsangehörige, in Spreitenbach, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Effida Treuhand und Revisionen AG (CHE-101.631.600), in Mellingen, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.