Informazioni su Romo Beratungs AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Romo Beratungs AG
- Romo Beratungs AG opera nel settore «Compravendita di immobili propri» ed è attualmente attiva. La sede è a Brugg AG.
- Il dirigenza è composto da una persona.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 30.01.2019. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio AG con l’IDI CHE-108.403.164.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
02.10.1995
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Brugg
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.006.545-3
IDI/IVA
CHE-108.403.164
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Beratung, Unterstützung, Planung, Ausführung auf dem Bausektor, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen sowie Durchführung von Finanzierungsgeschäften aller Art; die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Aleka Services AG | Alpnach | 10.12.2004 | 27.01.2011 | |
Fritz J. Etter, Treuhandbüro | Geroldswil | <2004 | 09.12.2004 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Romo Beratungs AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004554497, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Romo Beratungs AG, in Brugg, CHE-108.403.164, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 28.01.2011, Publ. 6007188).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Roger, von Glarus Nord, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Bilten, in Brugg].
Numero di pubblicazione: 6007188, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Romo Beratungs AG, in Brugg, CH-020.3.006.545-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2005, S. 2, Publ. 2785084).
Statutenänderung:
22.12.2010. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 22.12.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
JPK Wirtschaftsprüfung AG, in Hergiswil NW, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 2785084, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Romo Beratungs AG, in Brugg, CH-020.3.006.545-3, Beratung, Unterstützung, Planung, Ausführung auf dem Bausektor usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 10.12.2004, S. 2, Publ. 2584944).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der 'Thomas Riedi Immobilien AG', in Rothenburg (CH-100.3.021.801-3), und der 'Kistler Immobilien AG Zug', in Zug (CH-100.3.015.908-7), gemäss Fusionsverträgen vom 17.03.2005 und Bilanzen per 30.11.2004. Aktiven von CHF 668'524.80 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 362'309.40 der 'Thomas Riedi Immobilien AG' sowie Aktiven von CHF 146'763.25 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 67'600.-- der 'Kistler Immobilien AG Zug' gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselben Aktionäre sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften halten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.