Informazioni su Rolf Meier AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Rolf Meier AG
- Rolf Meier AG a St. Gallen è una Società anonima nel ramo «Altra attività edilizia». Rolf Meier AG è attiva.
- Rolf Meier AG è stata costituita nel 07.01.1976.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 08.06.2021. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone SG con l’IDI CHE-101.218.418.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
07.01.1976
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
St. Gallen
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.3.035.710-7
IDI/IVA
CHE-101.218.418
Ramo economico
Altra attività edilizia
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb eines Sanitär- und Spenglereigeschäfts sowie eines Büros für technische Planung. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen im In- und Ausland erwerben oder errichten sowie Grundstücke erwerben, verkaufen, belasten und verwalten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Breitenmoser-Edelmann Treuhand AG | St. Gallen | <2004 | 22.07.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Meier Rolf AG
- Meier Rolf.
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Rolf Meier AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005210092, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Rolf Meier AG, in St. Gallen, CHE-101.218.418, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2010, S.17, Publ. 5946986).
Domizil neu:
Antoniusstrasse 1, 9000 St. Gallen.
Numero di pubblicazione: 5946986, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Rolf Meier AG, in St. Gallen, CH-320.3.035.710-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2009, S. 17, Publ. 5157504).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier-Bruderer, Rolf, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Meier-Bruderer, Heidi, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Frank, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 5157504, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Rolf Meier AG, in St. Gallen, CH-320.3.035.710-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.1993, S. 3305).
Statutenänderung:
22.06.2009.
Zweck neu:
Betrieb eines Sanitär- und Spenglereigeschäfts sowie eines Büros für technische Planung. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen im In- und Ausland erwerben oder errichten sowie Grundstücke erwerben, verkaufen, belasten und verwalten.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 09.06.1993 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma 'Rolf Meier', in St. Gallen, gemäss Uebernahmebilanz per 1. Januar 1993, mit Aktiven von CHF 717'545.35 und Passiven von CHF 186'178.70, wofür 250 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 281'366.65 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 22.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Breitenmoser-Edelmann Treuhand AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Frank, von St. Gallen, in St. Gallen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.