Informazioni su Roland Murten AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Roland Murten AG
- Roland Murten AG da Murten opera nel ramo «Fabbricazione di pane e prodotti da forno» ed è attiva.
- C'é 3 persone nella dirigenza.
- Il 03.11.2022 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è CHE-102.672.346.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
28.04.1939
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Murten
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.0.530.067-1
IDI/IVA
CHE-102.672.346
Ramo economico
Fabbricazione di pane e prodotti da forno
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Production et commercialisation de tous produits agro-alimentaires (cf. statuts pour but complet).
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BfB Fidam révision SA | Renens (VD) | 25.06.2008 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Bern | <2004 | 24.06.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Roland Morat SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Roland Murten AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005596668, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Roland Murten AG, à Murten, CHE-102.672.346 (FOSC du 20.09.2022, p. 0/1005565079).
Personne inscrite modifiée:
Cornu Marc-André, précisément Cornu Marc André, administrateur, président, signature individuelle, désormais à Estavayer.
Numero di pubblicazione: HR02-1005565079, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Roland Murten AG, à Murten, CHE-102.672.346 (FOSC du 06.07.2017, p. 0/3627767).
Personne radiée:
Cornu Paul-Henri, administrateur, secrétaire, signature collective à deux.
Nouvelle personne inscrite:
Cornu Damien Valentin, de Chamblon, à Fiez, administrateur, secrétaire, signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: 3627767, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Roland Murten AG, à Murten, CHE-102.672.346 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225826).
Personne inscrite modifiée:
Cornu Marc-André, administrateur président, signature individuelle, maintenant domicilié à Lugoj (RO).
Nouvelle personne inscrite:
Cornu Cyril, de Chamblon, à Champagne, administrateur, signature collective à deux.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.