Informazioni su Robert Ehrismann AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Robert Ehrismann AG
- Robert Ehrismann AG a Windisch è una Società anonima nel ramo «Ricerca e sviluppo». Robert Ehrismann AG è attiva.
- C'é 4 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 10.09.2024.
- L'IDI della azienda è CHE-101.749.986.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Alejandro Ehrismann,
Miriam Ehrismann,
Monica Ehrismann,
Stefan Ehrismann
i più recenti aventi diritto di firma
Alejandro Ehrismann,
Miriam Ehrismann,
Monica Ehrismann,
Stefan Ehrismann
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
23.01.1962
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Windisch
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.3.919.075-8
IDI/IVA
CHE-101.749.986
Ramo economico
Ricerca e sviluppo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Übernahme sowie Entwicklung, Verwaltung und Verwertung von Produkten, Lizenzen und Herstellungsverfahren; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie mit ihr verbundenen Gesellschaften Darlehen und Sicherheiten gewähren.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Wirz Treuhand AG, Schöftland | Schöftland | <2004 | 13.08.2015 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Ehrismann Robert AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
Luxorit Rollplastik | 04.10.2013 | attivo | 55554/2013 |
Ultimi comunicati FUSC: Robert Ehrismann AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006126185, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Robert Ehrismann AG, in Windisch, CHE-101.749.986, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 14.08.2015, Publ. 2321661).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ehrismann-Schenkel, Maya, von Wetzikon (ZH), in Windisch, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehrismann, Alejandro, von Wetzikon (ZH), in Windisch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2321661, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Robert Ehrismann AG, in Windisch, CHE-101.749.986, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.58 vom 24.03.1999).
Statutenänderung:
15.06.2015.
Zweck neu:
Übernahme sowie Entwicklung, Verwaltung und Verwertung von Produkten, Lizenzen und Herstellungsverfahren;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie mit ihr verbundenen Gesellschaften Darlehen und Sicherheiten gewähren.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Aktiven und Passiven gemäss Bilanz per 31.12.1963 und Sacheinlagevertrag vom 31.1.1964 der Kommanditgesellschaft 'Rob. Ehrismann & Co.', in Windisch (Firmenbuch NF XI 21);
vom Uebernahmepreis wurden CHF 250'000.-- als Sacheinlage angerechnet.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt, durch schriftliche Mitteilung.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 15.06.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirz Treuhand AG, Schöftland ( CHE-106.260.451), in Schöftland, Revisionsstelle und Ehrismann-Schenkel, Alfred, von Wetzikon (ZH), in Windisch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehrismann, Miriam, von Wetzikon (ZH), in Rheinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Ehrismann-Schenkel, Maya, von Wetzikon (ZH), in Windisch, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelprokura] und Ehrismann, Monica, von Wetzikon (ZH), in Windisch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Robert Ehrismann AG, in W i n d i s c h, Fabrikation von und Handel mit Maschinen usw. für die Strassenmarkierung usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.1994, S. 1206).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehrismann- Schenkel, Alfred, von Wetzikon, in Windisch, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: von Wetzikon ZH, Präsident];
Ehrismann, Stefan, von Wetzikon, in Windisch, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: von Wetzikon ZH, Mitglied, mit Einzelprokura].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.