Indirizzo
c/o Lucia Suter
Friedweg 5
5600 Lenzburg
Informazioni su Restaurant Stadttor AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Restaurant Stadttor AG
- Restaurant Stadttor AG è una Società anonima con sede a Lenzburg. Restaurant Stadttor AG appartiene al settore «Compravendita di immobili propri» ed è attualmente attiva.
- La dirigenza dell’azienda Restaurant Stadttor AG è composta da 2 persone. L’azienda è stata costuita nel 02.06.1989.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 06.05.2022. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio AG è il seguente: CHE-102.271.680.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
02.06.1989
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Lenzburg
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.3.008.379-6
IDI/IVA
CHE-102.271.680
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb sowie Verwaltung von Restaurants; kann Liegenschaften erwerben, veräussern und verwalten sowie sich an andern Gesellschaften oder Unternehmungen jeglicher Art beteiligen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Restaurant Stadttor AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005467650, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Restaurant Stadttor AG, in Lenzburg, CHE-102.271.680, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 03.10.2008, S.2, Publ. 4675966).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Hubert, von Freienwil, in Niederrohrdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Berikon].
Numero di pubblicazione: 4675966, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Restaurant Stadttor AG, in Lenzburg, CH-400.3.008.379-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 06.10.1998, S. 6852).
Statutenänderung:
16.09.2008.
Domizil neu:
c/o Lucia Suter, Friedweg 5, 5600 Lenzburg.
Zweck neu:
Betrieb sowie Verwaltung von Restaurants;
kann Liegenschaften erwerben, veräussern und verwalten sowie sich an andern Gesellschaften oder Unternehmungen jeglicher Art beteiligen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 16.09.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhand- und Steuerberatungsbüro Josef Meier, in Eggenwil, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Hubert, von Freienwil, in Berikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Lenzburg].
Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Restaurant Stadttor AG, bisher in Mellingen, Betrieb eines Restaurants, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 22.09.1998, S. 6525).
Statutenänderung:
23.09.1998.
Sitz neu:
Lenzburg.
Domizil neu:
c/o Hubert Suter, Friedweg 5, 5600 Lenzburg.
Zweck neu:
Betrieb eines Restaurants;
die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, veräussern und verwalten und sich an andern Gesellschaften oder Unternehmungen jeglicher Art beteiligen.
Aktienkapital neu:
CHF100'000.¬ [bisher: CHF50'000.¬].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF50'000.¬.
Aktien neu:
50 Namenaktien zu CHF2'000.¬ [bisher: 50 Namenaktien zu CHF1000.¬].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Hubert, von Freienwil, in Lenzburg, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Mellingen];
Suter, Lucia, von Freienwil, in Lenzburg, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Mellingen].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.