Informazioni su Resea Biotec GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Resea Biotec GmbH
- Resea Biotec GmbH a Recherswil è una Società a garanzia limitata nel ramo «Commercio di beni di consumo». Resea Biotec GmbH è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Resea Biotec GmbH è composta da 2 persone. L’azienda è stata costuita nel 17.12.2020.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 18.01.2022. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L'IDI della azienda è CHE-166.210.273.
- Aziende con l’indirizzo uguale a Resea Biotec GmbH: Binggeli Abdichtungstechnik GmbH, OWI-TEC GmbH, S & F Holzbau GmbH.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
17.12.2020
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Recherswil
Ufficio del registro di commercio
SO
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.4.083.812-3
IDI/IVA
CHE-166.210.273
Ramo economico
Commercio di beni di consumo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Gesellschaft ist der Handel, Service und Dienstleistungen mit Laborgeräten und Zubehör. Sie kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Resea Biotec GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005383215, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Resea Biotec GmbH, in Burgdorf, CHE-166.210.273, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 25 vom 05.02.2021, Publ. 1005092929). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Recherswil im Handelsregister des Kantons Solothurn eingetragen und im Handelsregister des Kantons Bern von Amtes wegen gelöscht.
Numero di pubblicazione: HR02-1005383428, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Resea Biotec GmbH, bisher in Burgdorf, CHE-166.210.273, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 25 vom 05.02.2021, Publ. 1005092929).
Statutenänderung:
11.11.2021.
Sitz neu:
Recherswil.
Domizil neu:
Steinacker 15, 4565 Recherswil.
Vinkulierung neu:
[Die vom Gesetz abweichenden Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss näherer Umschreibung in den Statuten sind aufgehoben worden.]
Numero di pubblicazione: HR02-1005092929, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Resea Biotec GmbH, in Burgdorf, CHE-166.210.273, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2020, Publ. 1005054482).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumberger, Franz, von Bichelsee-Balterswil, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Berger, Stefan, von Linden, in Burgdorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Rüfenacht, Andreas, von Eggiwil, in Etziken, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiger, Nina, von Rheinau, in Ossingen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Sigrist, Daniel Louis, von Luzern, in Recherswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.