Informazioni su Resatec AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Resatec AG
- Resatec AG con sede a Muhen è una Società anonima nel ramo «Uffici di architettura e ingegneria». Resatec AG è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Resatec AG è composta da 6 persone. L’azienda è stata costuita nel 06.01.1989.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 26.04.2022.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone AG con l’IDI CHE-106.402.633.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Dieter Koch,
Alexandra Stöckli,
Claudio Salamoni,
Renato Salamoni,
Siegfried W. Herrmann
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
06.01.1989
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Muhen
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.3.008.076-7
IDI/IVA
CHE-106.402.633
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Beratung, Entwicklung und Konstruktion von sowie Handel mit technischen Produkten. Ein allfälliger "kann Zweck" ist aus den Statuten zu entnehmen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Strasser & Vögtli Treuhand AG | Hunzenschwil | 30.10.2003 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Resatec AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005458647, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Resatec AG, in Muhen, CHE-106.402.633, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2019, Publ. 1004775942).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Beat, von Meisterschwanden, in Bottenwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004775942, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Resatec AG, in Muhen, CHE-106.402.633, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2019, Publ. 1004584725).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knauer, Tom, deutscher Staatsangehöriger, in Gränichen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Dieter, von Widen, in Buchs (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004584725, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Resatec AG, in Muhen, CHE-106.402.633, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2016, Publ. 2754439).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stöckli, Alexandra, von Luthern, in Wiliberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strasser & Vögtli Treuhand AG (CHE-110.056.712), in Hunzenschwil, Revisionsstelle [bisher: in Küttigen];
Salamoni, Claudio, von Roggwil (BE), in Muhen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.