Informazioni su Renew Holding AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Renew Holding AG
- Renew Holding AG ha sede a Luzern, è attiva e opera nel ramo «Esercizio di una società partecipate».
- L’azienda è stata costituita nel 27.04.2022 e ha 4 persone nella dirigenza.
- Il 05.08.2024 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda Renew Holding AG è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-218.232.611.
- Allo stesso indirizzo sono iscritte 37 altre aziende attive. Queste includono: Beta One Holding AG, Beta Two Holding AG, CargoRoll AG.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Adil Moustaj,
Christian Ilgner,
Felix Rolf Michel,
Nicolas Ulises Wyss
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
27.04.2022
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Luzern
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.3.814.165-3
IDI/IVA
CHE-218.232.611
Ramo economico
Esercizio di una società partecipate
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt: Erwerb, Halten, Vermittlung, und Veräusserung von Beteiligungen, im In- und Ausland; Verwaltung von eigenen Vermögenswerten, insbesondere Erwerb, Finanzierung, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften sowie von Patent-, Marken-, Urheber-, Design- und allen übrigen Immaterialgüterrechten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Luzern | 02.05.2022 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Renew Holding AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006099691, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Renew Holding AG, in Luzern, CHE-218.232.611, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2024, Publ. 1005977284).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moustaj, Adil, niederländischer Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005977284, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Renew Holding AG, in Luzern, CHE-218.232.611, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2022, Publ. 1005462449).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1005462449, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Renew Holding AG, in Luzern, CHE-218.232.611, Rütligasse 1, 6003 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
25.04.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt: Erwerb, Halten, Vermittlung, und Veräusserung von Beteiligungen, im In- und Ausland;
Verwaltung von eigenen Vermögenswerten, insbesondere Erwerb, Finanzierung, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften sowie von Patent-, Marken-, Urheber-, Design- und allen übrigen Immaterialgüterrechten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch schriftliche Mitteilung.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Ilgner, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaufmann, Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Michel, Felix Rolf, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-434.873.063), in Luzern, Revisionsstelle;
Wyss, Nicolas Ulises, von Fulenbach, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.