Informazioni su Remimag Gastronomie AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Remimag Gastronomie AG
- Remimag Gastronomie AG con sede a Rothenburg è una Società anonima nel ramo «Direzione aziendale e amministrazione». Remimag Gastronomie AG è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 31.08.1982.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 23.01.2024. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- Remimag Gastronomie AG è iscritta nel cantone LU con l’IDI CHE-107.902.654.
- Allo stesso indirizzo sono iscritte 7 altre aziende attive. Queste includono: Eltschinger Holding AG, it-crafts AG, Katjaboat SA.
Dirigenza (9)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Erika Müller-Meier,
Guido Franz Egli,
Stephan Josef Kurmann,
Bastian Stephan Eltschinger,
Florian Peter Eltschinger
i più recenti aventi diritto di firma
Daniel Krigl,
Cornelia Willi,
Erika Müller-Meier,
Guido Franz Egli,
Stephan Josef Kurmann
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
31.08.1982
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Rothenburg
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.3.009.532-6
IDI/IVA
CHE-107.902.654
Ramo economico
Direzione aziendale e amministrazione
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Führung von Hotel- und Restaurationsbetrieben im Managementverhältnis; Uebernahme von Beratungen und Verwaltungen; Beteiligungen an Gesellschaften des Gastgewerbes; Miete und Leitung von Hotel- und Restaurationsbetrieben; Erwerb, Veräusserung oder Vermittlung von Liegenschaften.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
OPES AG | Luzern | 23.08.2016 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Aregger Schleiss Bucheli AG für Wirtschaftsberatung | Kriens | <2004 | 22.08.2016 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Remimag Gastronomie AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005941238, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Remimag Gastronomie AG, in Rothenburg, CHE-107.902.654, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2023, Publ. 1005732324).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Soraperra, Ivano, italienischer Staatsangehöriger, in Buchrain, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005732324, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Remimag Gastronomie AG, in Rothenburg, CHE-107.902.654, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2022, Publ. 1005541726).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brügger, Kerstin, von Gebenstorf, in Arni (AG), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krigl, Daniel, von Basel, in Uetikon am See, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005541726, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Remimag Gastronomie AG, in Rothenburg, CHE-107.902.654, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 17.12.2020, Publ. 1005050202).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eltschinger, Peter, von Plaffeien, in Hildisrieden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Zumholz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Eltschinger, Bastian, von Plaffeien, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Zumholz, in Zug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Eltschinger, Florian, von Plaffeien, in Sempach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Zumholz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brügger, Kerstin, von Gebenstorf, in Arni (AG), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Wiedemeier, Kerstin, in Urdorf].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.