Informazioni su Regionale Tennisgenossenschaft Brig-Glis & Naters
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Regionale Tennisgenossenschaft Brig-Glis & Naters
- Regionale Tennisgenossenschaft Brig-Glis & Naters opera nel settore «Servizi sport» ed è attualmente attiva. La sede è a Glis.
- La dirigenza dell’Organizzazione Regionale Tennisgenossenschaft Brig-Glis & Naters è composta da 3 persone. L’Organizzazione è stata costuita nel 17.01.1973.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 16.10.2023.
- L’Organizzazione è iscritta nel registro di commercio del cantone VS con l’IDI CHE-104.055.466.
Dirigenza (3)
i più recenti membri dell'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
17.01.1973
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Brig-Glis
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-600.5.000.561-1
IDI/IVA
CHE-104.055.466
Ramo economico
Servizi sport
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Genossenschaft bezweckt die Förderung, Verbreitung des Tennissportes. Die Genossenschaft fördert die Kameradschaft und den sportlichen Geist zwischen ihren Mitgliedern. Haftung/Nachschusspflicht neu: [Löschung infolge neuer Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Ohne persönliche Haftung.]. Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Imhasly & Planche Treuhand AG | Brig-Glis | 11.06.2009 | 03.04.2023 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Regionale Tennisgenossenschaft Brig-Glis & Naters
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005861703, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Regionale Tennisgenossenschaft Brig-Glis & Naters, in Brig-Glis, CHE-104.055.466, Genossenschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2018, Publ. 4199679).
Statutenänderung:
04.10.2023.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt die Förderung, Verbreitung des Tennissportes. Die Genossenschaft fördert die Kameradschaft und den sportlichen Geist zwischen ihren Mitgliedern.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Löschung infolge neuer Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Ohne persönliche Haftung.].
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Genossenschaft an die Mitglieder erfolgen schriftlich oder mit elektronischer Post. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt schriftlich oder durch Veröffentlichung im Publikationsorgan. [Die übrigen Änderungen betreffen die publikationspflichtigen Tatsachen nicht.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stäger, Markus, von Lauterbrunnen, in Brig (Brig-Glis), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Della Bianca, Claudio, von Brig-Glis, in Glis (Brig-Glis), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Leiggener, Benjamin, von Ausserberg, in Brig (Brig-Glis), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ricci, Reto, von St. Niklaus, in Brig (Brig-Glis), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jossen, Manfred, von Naters, in Brig-Glis, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4199679, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Regionale Tennisgenossenschaft Brig-Glis & Naters, in Brig-Glis, CHE-104.055.466, Genossenschaft (SHAB Nr. 51 vom 16.03.2015, Publ. 2044451).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Barbara, von Ried-Brig, in Brig (Brig-Glis), Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hischier, Sandra, von Turtmann-Unterems, in Bitsch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lengen, Martin, von Embd, in Brig (Brig-Glis), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cerasola, Davide Francesco, von St. Niklaus, in Brig (Brig-Glis), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Studer, Kurt, von Mund, in Brig (Brig-Glis), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Daniele, Alan Philippe, von Eggerberg, in Brig (Brig-Glis), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Steiner, Christian, von Ried-Brig, in Glis (Brig-Glis), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stäger, Markus, von Lauterbrunnen, in Brig (Brig-Glis), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Della Bianca, Claudio, von Brig-Glis, in Glis (Brig-Glis), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Leiggener, Benjamin, von Ausserberg, in Brig (Brig-Glis), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ricci, Reto, von St. Niklaus, in Brig (Brig-Glis), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 2044451, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Regionale Tennisgenossenschaft Brig-Glis & Naters, in Brig-Glis, CHE-104.055.466, Genossenschaft (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2014, Publ. 1475661).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Kilian, von Eggerberg, in Naters, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer, Bernhard, von Mund, in Brig-Glis, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Werner, Christian, von Martisberg, in Brig-Glis, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hischier, Sandra, von Turtmann-Unterems, in Bitsch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Stäger, Markus, von Lauterbrunnen, in Brig-Glis, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Daniele, Alan Philippe, von Eggerberg, in Brig-Glis, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Cerasola, Davide Francesco, von St. Niklaus, in Brig-Glis, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lengen, Martin, von Embd, in Brig-Glis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Imhasly & Planche Treuhand AG (CHE-107.010.158), in Brig-Glis, Revisionsstelle [bisher: Imhasly & Planche Treuhand AG (CH-600.3.001.164-4)].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.