Indirizzo
c/o Christina Domke
Franz-Lang-Weg 10
4500 Solothurn
Informazioni su Pro Aegrotis
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Pro Aegrotis
- Pro Aegrotis ha sede a Solothurn ed è attiva. Essa opera nel ramo «Altri servizi sociali».
- Pro Aegrotis ha 5 persone nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 27.07.2020. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’Organizzazione Pro Aegrotis è iscritta con l’IDI CHE-101.710.263.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Heinrich Niklaus Kläui,
Peter Christiaan Carp,
Françoise Béatrice Marcuard-Hammer
i più recenti aventi diritto di firma
Heinrich Niklaus Kläui,
Peter Christiaan Carp,
Christina Domke,
Françoise Béatrice Marcuard-Hammer
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
31.12.1936
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Solothurn
Ufficio del registro di commercio
SO
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-260.7.000.075-2
IDI/IVA
CHE-101.710.263
Ramo economico
Altri servizi sociali
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Finanzielle Unterstützung bedürftiger Kranker.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Solothurn | 28.02.2006 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Pro Aegrotis
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004945685, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Pro Aegrotis, in Solothurn, CHE-101.710.263, Stiftung (SHAB Nr. 12 vom 19.01.2016, Publ. 2605327).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fluri, Dr. Oskar, von Solothurn, in Solothurn, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kläui, Heinrich Niklaus, von Riehen, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2605327, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Pro Aegrotis, in Solothurn, CHE-101.710.263, Stiftung (SHAB Nr. 37 vom 23.02.2010, Publ. 5509512).
Urkundenänderung:
19.11.2015.
Zweck neu:
Finanzielle Unterstützung bedürftiger Kranker.
Organisation neu:
[Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 HRegV.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG ( CHE-389.731.986), in Solothurn, Revisionsstelle [bisher: BDO AG, in Solothurn ( CH-260.9.000.017-8)].
Numero di pubblicazione: 5509512, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Pro Aegrotis, in Solothurn, CH-260.7.000.075-2, Stiftung (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2007, S. 14, Publ. 3839494).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG, in Solothurn (CH-260.9.000.017-8), Revisionsstelle [bisher: BDO Visura, in Solothurn].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.