Informazioni su pharmacieplus uvrier centre sa
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu pharmacieplus uvrier centre sa
- pharmacieplus uvrier centre sa ha sede a Uvrier, è attiva e opera nel ramo «Pharmacie».
- pharmacieplus uvrier centre sa è stata costituita nel 21.07.2015.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 31.01.2022.
- L’azienda pharmacieplus uvrier centre sa è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-173.661.706.
- Aziende con lo stesso indirizzo: Garage Stop Sàrl, Garage Touring SA Uvrier, OPTICAL CENTER Suisse SA.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Eric Alain Bussat,
Thibault Gilles Heinzer,
Dr. Mario Paul Magada,
Hervé Daniel Perret
i più recenti aventi diritto di firma
Eric Alain Bussat,
Thibault Gilles Heinzer,
Dr. Mario Paul Magada,
Hervé Daniel Perret
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
21.07.2015
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Sion
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-626.3.016.527-9
IDI/IVA
CHE-173.661.706
Ramo economico
Pharmacie
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
L'exploitation de pharmacies, l'exploitation, la fabrication et le commerce de produits pharmaceutiques, vétérinaires, relevant de la parapharmacie, de la droguerie, de l'hygiène, des cosmétiques et de la parfumerie (cf. statuts pour but complet).
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ofisa Berney Associés SA | Lausanne | 24.07.2015 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: pharmacieplus uvrier centre sa
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005393697, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
pharmacieplus uvrier centre sa, à Sion, CHE-173.661.706, société anonyme (No. FOSC 226 du 19.11.2021, Publ. 1005338349).
Inscription ou modification de personne(s):
Ofisa Berney Associés SA (CHE-105.764.401), à Lausanne, organe de révision [précédemment: Ofisa SA (CHE-105.764.401)].
Numero di pubblicazione: HR02-1005338349, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
pharmacieplus uvrier centre sa, à Sion, CHE-173.661.706, société anonyme (No. FOSC 141 du 24.07.2015, p.0, Publ. 2287955).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Rouvinez, Christian, de Anniviers, à Cheseaux-sur-Lausanne, président, avec signature collective à deux;
Bardet, Guy, de Vully-les-Lacs, à Grens, membre, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Bussat, Eric, de Genève, à Versoix, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: à Onex, membre, avec signature collective à deux];
Heinzer, Thibault, de Muotathal, à Pully, administrateur, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: 2287955, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
pharmacieplus uvrier centre sa, à Sion, CHE-173.661.706, Route d'Italie, 1958 Uvrier (Commune de Sion), société anonyme (nouvelle inscription).
Date des statuts:
30.06.2015.
But:
L'exploitation de pharmacies, l'exploitation, la fabrication et le commerce de produits pharmaceutiques, vétérinaires, relevant de la parapharmacie, de la droguerie, de l'hygiène, des cosmétiques et de la parfumerie (cf. statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 500'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 500'000.00.
Actions:
5'000 actions nominatives de CHF 100.00.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux actionnaires:
par écrit (lettre, télécopie ou courriel).
Personne(s) inscrite(s):
Rouvinez, Christian, de Anniviers, à Cheseaux-sur-Lausanne, président, avec signature collective à deux;
Magada, Mario, de Morges, à Préverenges, membre, avec signature collective à deux;
Bardet, Guy, de Vully-les-Lacs, à Grens, membre, avec signature collective à deux;
Bussat, Eric, de Genève, à Onex, membre, avec signature collective à deux;
Perret, Hervé, de Prilly, à Ecublens VD, membre, avec signature collective à deux;
Ofisa SA (CHE-105.764.401), à Lausanne, organe de révision.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.