Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su Personal-Vorsorge-Fonds der Landolt Weine AG in Liquidation
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
19.08.1944
Cancellazione dal registro delle imprese
17.11.2020
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.7.902.425-4
IDI/IVA
CHE-109.741.988
Ramo economico
Esercizio di una casse pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Vorsorge zugunsten der Arbeitnehmer der Landolt Weine AG, in Zürich, sowie deren Hinterbliebenen gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Invalidität und Tod, sowie Unterstützung des Vorsorgenehmers oder seiner Hinterlassenen in Notlagen wie bei Krankheit, Unfall, Invalidität, Arbeitslosigkeit. Der Stiftung kann auch das Personal von mit der Landolt Weine AG, in Zürich, wirtschaftlich oder finanziell eng verbundener Unternehmungen angeschlossen werden.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
KPMG AG | Zürich | 30.07.2007 | 16.11.2020 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Personal-Vorsorge-Fonds der Landolt Weine AG
- Personal-Fürsorge-Fonds der Landolt & Co AG Freigut-Kellerei, Zürich
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Personal-Vorsorge-Fonds der Landolt Weine AG in Liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR03-1005024159, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Personal-Vorsorge-Fonds der Landolt Weine AG in Liquidation, in Zürich, CHE-109.741.988, Stiftung (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2019, Publ. 1004549476). Die Stiftung wird gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 30.07.2019 gelöscht.
Numero di pubblicazione: HR02-1004549476, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Personal-Vorsorge-Fonds der Landolt Weine AG, in Zürich, CHE-109.741.988, Stiftung (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2013, Publ. 1169227).
Name neu:
Personal-Vorsorge-Fonds der Landolt Weine AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 07.11.2018 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landolt, Markus, von Zürich, in Hedingen, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ulrich, René, von Küssnacht (SZ), in Dielsdorf, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1169227, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Personal-Vorsorge-Fonds der Landolt Weine AG, in Zürich, CH-020.7.902.425-4, Stiftung (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2013, Publ. 1152773).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Landolt, Dr. Kaspar, von Zürich, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Landolt, Christoph Matthias, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landolt, Markus, von Zürich, in Hedingen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].