Indirizzo
c/o Stifterfirma
Sommeraustrasse 32
7007 Chur
Informazioni su Pensionskasse Somedia
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Pensionskasse Somedia
- Pensionskasse Somedia da Chur opera nel ramo «Esercizio di una casse pensioni» ed è attiva.
- La dirigenza dell’Organizzazione Pensionskasse Somedia è composta da 8 persone.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 21.07.2022.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’Organizzazione è il seguente: Pensionskasse Somedia.
- Code Camp Central Europe AG, Code Camp Switzerland AG, Frau Betty und Dr. Rudolf Gasser Stiftung sono iscritte all’indirizzo uguale.
Dirigenza (8)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Silvio Lebrument,
Christian Berther,
Ralf Seelig,
Jan Paul Crufer,
Susanne Lebrument
i più recenti aventi diritto di firma
Silvio Lebrument,
Christian Berther,
Ralf Seelig,
Jan Paul Crufer,
Tarcisi Hendry
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
26.04.1947
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Chur
Ufficio del registro di commercio
GR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-350.7.000.293-9
IDI/IVA
CHE-109.794.766
Ramo economico
Esercizio di una casse pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Stiftung bezweckt die berufliche Vorsorge im Rahmen des BVG und seiner Ausführungsbestimmungen für die Arbeitnehmer der Stifterfirma, mit dieser wirtschaftlich oder finanziell eng verbundener Unternehmungen sowie für deren Angehörige und Hinterlassenen gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Tod und Invalidität; vollständige Zweckumschreibung gemäss Stiftungsurkunde.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
RRT AG Treuhand und Revision | Chur | 21.07.2022 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
ks revisionsexperten ag | Altstätten | 26.03.2018 | 20.07.2022 | |
MISolutions AG | Oberriet (SG) | 26.07.2006 | 25.03.2018 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Pensionskasse der Südostschweiz Mediengruppe
- Pensionskasse der Gasser Gruppe
- Pensionskasse für die Arbeitnehmer der Gasser AG, Druck u. Verlag
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Pensionskasse Somedia
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005526197, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Pensionskasse Somedia, in Chur, CHE-109.794.766, Stiftung (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2021, Publ. 1005263644).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
OReEx Ostschweizer Revisionsexperten AG (CHE-445.449.976), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
RRT AG Treuhand und Revision (CHE-107.060.038), in Chur, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005263644, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Pensionskasse Somedia, in Chur, CHE-109.794.766, Stiftung (SHAB Nr. 133 vom 13.07.2021, Publ. 1005247847).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lebrument, Silvio, von Waldstatt, in Chur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005247847, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Pensionskasse Somedia, in Chur, CHE-109.794.766, Stiftung (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2018, Publ. 4448576).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lebrument, Hanspeter, von Waldstatt, in Malans, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fehr, Martina, von Rüdlingen, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berther, Christian, von Disentis/Mustér, in Obersaxen Mundaun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seelig, Ralf, von Chur, in Laax, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.