Informazioni su PBS Bohr AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu PBS Bohr AG
- PBS Bohr AG è attualmente attiva e opera nel settore «Altra attività edilizia». La sede si trova a Rickenbach LU.
- La dirigenza è composta di 5 persone.
- Il 22.02.2024 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è CHE-112.177.367.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Monika Brunner Kreienbühl,
Urban Müller,
Dieter Wyss,
Hans Aregger jun.,
Beat Fischer
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
22.12.2004
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Rickenbach (LU)
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.3.028.799-9
IDI/IVA
CHE-112.177.367
Ramo economico
Altra attività edilizia
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Ausführung von Bohrarbeiten, insbesondere im Bereich Erdwärmesonden; Beteiligungen; Förderung der Zusammenarbeit mit Partnerfirmen ähnlicher Zielsetzung; Erstellung, Erwerb, Veräusserung und Verwaltung von Immobilien.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Truvag Revisions AG | Sursee | 28.12.2004 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: PBS Bohr AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005967950, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
PBS Bohr AG, in Rickenbach (LU), CHE-112.177.367, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2019, Publ. 1004614649).
Domizil neu:
Moospark 11, 6221 Rickenbach LU.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marbach, Raphael, von Willisau und Ettiswil, in Willisau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner Kreienbühl, Monika, von Beromünster, Reiden und Pfaffnau, in Roggwil (BE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004614649, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
PBS Bohr AG, in Rickenbach (LU), CHE-112.177.367, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 11.11.2009, S.12, Publ. 5337262).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Sebastian, von Rickenbach LU, in Rickenbach LU, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Urban, von Rickenbach (LU), in Rickenbach (LU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Truvag Revisions AG (CHE-106.093.259), in Sursee, Revisionsstelle [bisher: Truvag Revisions AG, in Sursee (CH-100.3.015.332-1)].
Numero di pubblicazione: 5337262, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
PBS Bohr AG, in Rickenbach LU, CH-100.3.028.799-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 17.07.2008, S. 12, Publ. 4577912).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Dieter, von Holderbank AG, in Schafisheim, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marbach, Raphael, von Willisau und Ettiswil, in Willisau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.