Indirizzo
c/o SACAC HOLDING AG
Mettlen 4
6365 Kehrsiten
Informazioni su Patronale Personalfürsorgestiftung der SACAC Holding AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Patronale Personalfürsorgestiftung der SACAC Holding AG
- Patronale Personalfürsorgestiftung der SACAC Holding AG da Kehrsiten opera nel ramo «Esercizio di una casse pensioni» ed è attiva.
- La dirigenza dell’Organizzazione Patronale Personalfürsorgestiftung der SACAC Holding AG è composta da 3 persone. L’Organizzazione è stata costuita nel 08.01.1955.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 21.08.2024.
- L’Organizzazione è iscritta nel Registro di commercio NW con l’IDI CHE-110.219.931.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
08.01.1955
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Stansstad
Ufficio del registro di commercio
NW
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-150.7.000.022-3
IDI/IVA
CHE-110.219.931
Ramo economico
Esercizio di una casse pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Fürsorge für die Arbeitnehmer der Stifterfirma und der mit ihr wirtschaftlich und finanziell verbundenen Unternehmungen sowie deren Angehörigen und Hinterbliebenen durch Gewährung von Unterstützung in Fällen von Alter, Tod, Krankheit, Unfall, Invalidität, Militärdienst oder Arbeitslosigkeit; kann zur Erreichung ihres Zweckes auch Versicherungsverträge abschliessen oder in bestehende eintreten sowie zur Finanzierung von Beiträgen und Versicherungsprämien auch Leistungen an andere steuerbefreite Personalvorsorgeeinrichtungen erbringen, die zugunsten der Destinatäre bestehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Küng Treuhand AG | Luzern | 04.07.2007 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Patronale Personalfürsorgestiftung der SACAC Holding AGG en und Beteiligungen AG
- Patronale Personalfürsorgestiftung der Sacac Finanzierungen und Beteiligungen AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Patronale Personalfürsorgestiftung der SACAC Holding AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006110837, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Patronale Personalfürsorgestiftung der SACAC Holding AG, in Stansstad, CHE-110.219.931, Stiftung (SHAB Nr. 134 vom 12.07.2024, Publ. 1006082879).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stutz, Daniel, von Boningen, in Wangen bei Olten, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1006082879, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Patronale Personalfürsorgestiftung der SACAC Holding AG, in Stansstad, CHE-110.219.931, Stiftung (SHAB Nr. 101 vom 26.05.2017, Publ. 3544337).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ott, Monika, von Uster, in Suhr, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3544337, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Patronale Personalfürsorgestiftung der SACAC Holding AG, in Stansstad, CHE-110.219.931, Stiftung (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2015, Publ. 2247753).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Küng, David Jost, von Willisau, in Hildisrieden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stutz, Daniel, von Boningen, in Wangen bei Olten, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.