Informazioni su Patoro AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Patoro AG
- Patoro AG con sede a Olten è una Società anonima nel ramo «Altro commercio con prodotti diversi». Patoro AG è attiva.
- La dirigenza è composta di 5 persone.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 03.03.2014.
- L’azienda Patoro AG è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-109.108.495.
- Presso l'IPI 5 marchi o applicazioni sono stati registrati dell'azienda Patoro AG.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Pablo Richard,
Daniel Fluri,
Patrik Jonas Martin,
Patrick Marco Bellomo-Haas,
Markus Schönenberger
i più recenti aventi diritto di firma
Pablo Richard,
Daniel Fluri,
Patrik Jonas Martin,
Patrick Marco Bellomo-Haas,
Markus Schönenberger
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
06.08.2001
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Olten
Ufficio del registro di commercio
SO
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-280.3.004.775-9
IDI/IVA
CHE-109.108.495
Ramo economico
Altro commercio con prodotti diversi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Produktion, Vertrieb und Promotion von luxuriösen Konsum- und Genussgütern. Die Gesellschaft kann sich an gleichartigen oder verwandten Unternehmen beteiligen, Treuhandgeschäfte abwickeln, Grundstücke erwerben, veräussern und Verwaltungen führen sowie Aktien erwerben oder verwalten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (4)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Copartner Revision AG | Basel | 01.03.2010 | 14.09.2010 | |
stopp gmbh Treuhand & Consulting | Münchenstein | 05.12.2006 | 28.02.2010 | |
Deloitte AG | Basel | 25.06.2004 | 04.12.2006 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Patoro Ltd
- Patoro SA
- Luxury Trading AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
11.10.2018 | attivo | 79744/2018 | |
10.06.2010 | attivo | 52323/2010 |
Ultimi comunicati FUSC: Patoro AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1374417, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Patoro AG, in Olten, CHE-109.108.495, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 02.10.2012, Publ. 6871758).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Richard, Dr. Pablo, von Wynau, in Evilard, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6871758, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Patoro AG, in Olten, CH-280.3.004.775-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 05.09.2012, S. 0, Publ. 6836316).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bellomo, Patrick Marco, von Oberdorf BL, in Aesch BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 6836316, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Patoro AG, in Olten, CH-280.3.004.775-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 28.01.2011, S. 13, Publ. 6007588).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
D'Ambrosio, Pasquale, italienischer Staatsangehöriger, in Bottmingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fluri, Daniel, von Solothurn, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.