Informazioni su Pasqual-Stefano SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Pasqual-Stefano SA
- Pasqual-Stefano SA ha sede a Genève ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Altra attività edilizia».
- La dirigenza dell’azienda Pasqual-Stefano SA è composta da 3 persone. L’azienda è stata costuita nel 19.11.1960.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 03.08.2021. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio GE è il seguente: CHE-107.740.819.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
19.11.1960
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Genève
Ufficio del registro di commercio
GE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-660.0.981.987-6
IDI/IVA
CHE-107.740.819
Ramo economico
Altra attività edilizia
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Exploitation d'un atelier et magasin de vitrerie, miroiterie, encadrements, pose, réparation et fabrication de stores.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Norman Auditing SA | Genève | 13.09.2019 | 02.12.2019 | |
ORFA Audit SA, succursale de Genève | Genève | 29.12.2008 | 23.07.2019 | |
Gespower SA | Carouge (GE) | <2004 | 28.12.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Pasqual-Stefano SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005263973, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Pasqual-Stefano SA, à Genève, CHE-107.740.819 (FOSC du 04.08.2020, p. 0/1004951646). Guillermard Thierry est maintenant domicilié à Annemasse, FRA. Faoro Yvan, de et à Meyrin, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004951646, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Pasqual-Stefano SA, à Genève, CHE-107.740.819 (FOSC du 03.12.2019, p. 0/1004774032). Maggi Christophe n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés.
Administation:
Guillermard Thierry, nommé président et Grosjean Jacques, de France, à Messery, FRA, tous deux avec signature individuelle;
les pouvoirs de Guillermard Thierry sont modifiés en ce sens.
Numero di pubblicazione: HR02-1004774032, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Pasqual-Stefano SA, à Genève, CHE-107.740.819 (FOSC du 13.09.2019, p. 0/1004716227). La clause statutaire relative à l'apport en nature effectué lors de la constitution est abrogée, conformément à l'article 628 alinéa 4 CO.
Communication aux actionnaires:
par écrit ou par courriel. Nouveaux statuts du 11.06.2019. UIS-United Investors Services SA (CHE-102.276.134) n'est plus organe de révision. Selon déclaration du 11.06.2019, il est renoncé à un contrôle restreint.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.