Informazioni su Orthopädie Sonnenhof KLG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Orthopädie Sonnenhof KLG
- Orthopädie Sonnenhof KLG da Bern opera nel ramo «Esercizio delle studi medici e dentistici» ed è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 06.07.2020 e ha 17 persone nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 11.04.2023. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è CHE-401.609.298.
- L'azienda Orthopädie Sonnenhof KLG ha attualmente registrato 3 marchi o applicazioni per marchi.
Dirigenza (17)
Amministrazione
Dr. Ulf Riede,
Prof. Dr. Fabian Götz Krause,
Jean-François Andrey,
Prof. Dr. med. Lorin Michael Benneker,
Dr. Regula Teuscher
i più recenti aventi diritto di firma
Dr. Ulf Riede,
Prof. Dr. Fabian Götz Krause,
Jean-François Andrey,
Prof. Dr. med. Lorin Michael Benneker,
Dr. Regula Teuscher
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
06.07.2020
Forma giuridica
Società in nome collettivo
Domicilio legale dell'azienda
Bern
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.2.082.000-8
IDI/IVA
CHE-401.609.298
Ramo economico
Esercizio delle studi medici e dentistici
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer medizinischen Gemeinschaftspraxis und die belegärztliche Tätigkeit. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
ORTHOPÄDIE SONNENHOF | 06.12.2022 | attivo | 10011/2022 |
02.08.2022 | attivo | 10014/2022 |
Ultimi comunicati FUSC: Orthopädie Sonnenhof KLG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005720059, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Orthopädie Sonnenhof KLG, in Bern, CHE-401.609.298, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2023, Publ. 1005665596).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nyffeler, Richard Walter Dr., von Huttwil, in Avry-sur-Matran (Avry), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005665596, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Orthopädie Sonnenhof KLG, in Bern, CHE-401.609.298, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2022, Publ. 1005568665).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krause, Fabian Götz Prof. Dr., deutscher Staatsangehöriger, in Innerberg (Wohlen bei Bern), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Riede, Ulf Dr., deutscher Staatsangehöriger, in Rüttenen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005568665, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Orthopädie Sonnenhof KLG, in Bern, CHE-401.609.298, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 19.11.2021, Publ. 1005337694).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andrey, Jean-François, von Plasselb, in Bern, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eggli, Stefan Prof. Dr., von Rüti bei Büren, in Pierrafortscha, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.