Informazioni su Optik Schneider AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Optik Schneider AG
- Optik Schneider AG opera nel settore «Altro commercio con prodotti diversi» ed è attualmente attiva. La sede è a Basel.
- Optik Schneider AG è stata costituita nel 30.12.1983.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 01.02.2024. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- Optik Schneider AG è iscritta nel cantone BS con l’IDI CHE-102.441.858.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
30.12.1983
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Basel
Ufficio del registro di commercio
BS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-270.3.004.728-4
IDI/IVA
CHE-102.441.858
Ramo economico
Altro commercio con prodotti diversi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Herstellung von und Handel mit Brillen und Kontaktlinsen, Handel mit optischen Instrumenten sowie Betrieb einer Reparaturwerkstätte. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern sowie Immaterialgüterrechte aller Art erwerben, verwerten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
HB&P Wirtschaftsprüfung AG | Basel | <2004 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Schneider W. AG, Brillen und Kontaktlinsen
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Optik Schneider AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005949995, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Optik Schneider AG, in Basel, CHE-102.441.858, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2023, Publ. 1005814879).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider Kiener, Nicole, von Uetendorf, in Basel, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schneider, Marc, von Uetendorf, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift;
Neschat, Parwis, von Füllinsdorf, in Hofstetten-Flüh, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schlageter, Sabrina, deutsche Staatsangehörige, in Lörrach (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Businger, Caroline, von Büren an der Aare, in Reinach (BL), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Businger, Patrick, von Basel, in Reinach (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005814879, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Optik Schneider AG, in Basel, CHE-102.441.858, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2017, Publ. 3320267).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Striberni, Fabrienne, von Bellinzona, in Therwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neschat, Parwis, von Füllinsdorf, in Hofstetten-Flüh, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3320267, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Optik Schneider AG, in Basel, CHE-102.441.858, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2014, Publ. 1674577).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlageter, Sabrina, deutsche Staatsangehörige, in Lörrach (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Striberni, Fabrienne, von Bellinzona, in Therwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.