Informazioni su Open Management Consulting AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Open Management Consulting AG
- Open Management Consulting AG opera nel settore «Servizi per consulenza manageriale» ed è attualmente attiva. La sede è a Freienbach.
- Open Management Consulting AG è stata costituita nel 09.01.1997.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 19.12.2016. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’azienda Open Management Consulting AG è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-106.720.702.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
09.01.1997
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Freienbach
Ufficio del registro di commercio
SZ
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.008.082-8
IDI/IVA
CHE-106.720.702
Ramo economico
Servizi per consulenza manageriale
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Personal-Management für alle unternehmerischen Belange der elektronischen Kommunikation und Informatik; kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Mythen Treuhand- und Verwaltungs AG Zürich | Zürich | <2004 | 18.12.2016 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Open Management Consulting AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3230091, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Open Management Consulting AG, in Freienbach, CHE-106.720.702, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 28.06.2012, Publ. 6740770).
Statutenänderung:
05.12.2016.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen durch Veröffentlichung im SHAB. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung vom 05.12.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zumstein, Heinrich, von Mellingen, in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Mythen Treuhand- und Verwaltungs AG Zürich, in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 6740770, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Open Management Consulting AG, in Freienbach, CH-020.3.008.082-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2011, S. 16, Publ. 5979764).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zumstein, Heinrich, von Mellingen, in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5979764, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Open Management Consulting AG, in Freienbach, CH-020.3.008.082-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 02.03.2010, S. 15, Publ. 5519660).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zumstein, Heinrich, von Mellingen, in Freienbach, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zumstein, Mirella, von Mellingen, in Freienbach, Präsidentin, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.