Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su ONE Training Center AG
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
14.12.1993
Cancellazione dal registro delle imprese
30.03.2022
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Sursee
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.3.016.289-5
IDI/IVA
CHE-107.542.018
Ramo economico
Servizi sport
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb von Sport- und Fitnesscenters sowie Handel mit Sportartikeln, -bekleidung, -literatur und Waren aller Art; Beteiligungen; Erwerb, Veräusserung und Vermietung von Liegenschaften.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Luzern | 19.05.2017 | 29.03.2022 | |
Mitreva AG | Zürich | 24.03.2009 | 18.05.2017 | |
Trevim AG | Sursee | <2004 | 23.03.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- TC-Gruppe Innerschweiz AG
- TC Training Center Sursee AG
- Sport- und Fitnesstreff Sursee SFS AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
ONE TO ONE | 24.11.2014 | attivo | 60335/2014 |
01.12.2010 | attivo | 61410/2010 |
Ultimi comunicati FUSC: ONE Training Center AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR03-1005438587, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
ONE Training Center AG, in Sursee, CHE-107.542.018, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2022, Publ. 1005393049). Die Aktiven und das Fremdkapital gehen infolge Fusion auf die movemi AG, in Zürich (CHE-106.033.004), über. Die Gesellschaft wird im Handelsregister gelöscht.
Numero di pubblicazione: HR02-1005393049, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
ONE Training Center AG, in Sursee, CHE-107.542.018, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 24.07.2020, Publ. 1004944492).
Domizil neu:
Allmendstrasse 6, 6210 Sursee.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ziegler, Roman, von Flüelen, in Altdorf UR, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rast, Guido, von Hohenrain, in Rain, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bieri, Bruno, von Buchrain und Grosswangen, in Römerswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brühlmann, Marco Yves, von Zihlschlacht-Sitterdorf, in Horw, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Mario Urs, von Tegerfelden, in Wauwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blunschi, Jörg, von Niederrohrdorf, in Röschenz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Christian, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004944492, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
ONE Training Center AG, in Sursee, CHE-107.542.018, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2018, Publ. 1004489420).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Felix Erich, genannt Felix, von Nidau, in Nidau, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rast, Guido, von Hohenrain, in Rain, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.