Informazioni su Olbrecht, Krebs und Hofer AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Olbrecht, Krebs und Hofer AG
- Olbrecht, Krebs und Hofer AG è una Società anonima con sede a Frauenfeld. Olbrecht, Krebs und Hofer AG appartiene al settore «Uffici di architettura e ingegneria» ed è attualmente attiva.
- La dirigenza dell’azienda Olbrecht, Krebs und Hofer AG è composta da 2 persone.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 11.03.2015.
- L’azienda Olbrecht, Krebs und Hofer AG è iscritta con l’IDI CHE-102.835.335.
- Allo stesso indirizzo sono iscritte 3 altre aziende attive. Queste includono: Aisberg GmbH, SlowDown Charter AG, SOULKITCHEN CATERING KLG.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
06.06.1995
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Frauenfeld
Ufficio del registro di commercio
TG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-440.3.007.825-7
IDI/IVA
CHE-102.835.335
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Gesellschaft ist das Erbringen von Architekturdienstleistungen aller Art. Sie kann ein Studio für visuelle Gestaltung und Grafik betreiben. Die Gesellschaft kann Handel und Verwaltung von Liegenschaften und Grundstücken betreiben. Sie kann Grundstücke auf eigene Rechnung überbauen oder Baumanagement- und Generalunternehmeraufgaben für Dritte ausführen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Controlla AG | Frauenfeld | <2004 | 22.12.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Olbrecht und Lanter AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Olbrecht, Krebs und Hofer AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2035471, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Olbrecht, Krebs und Hofer AG, in Frauenfeld, CHE-102.835.335, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2010, S. 21, Publ. 5954708).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Olbrecht, Marcel, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Olbrecht, Heidi, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krebs, Patricia, von Kirchdorf, in Müllheim, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hofer, David, von Hasle bei Burgdorf, in Müllheim, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 5954708, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Olbrecht und Lanter AG, in Frauenfeld, CH-440.3.007.825-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2002, S. 13, Publ. 297050).
Statutenänderung:
17.12.2010.
Firma neu:
Olbrecht, Krebs und Hofer AG.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Erbringen von Architekturdienstleistungen aller Art. Sie kann ein Studio für visuelle Gestaltung und Grafik betreiben. Die Gesellschaft kann Handel und Verwaltung von Liegenschaften und Grundstücken betreiben. Sie kann Grundstücke auf eigene Rechnung überbauen oder Baumanagement- und Generalunternehmeraufgaben für Dritte ausführen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 31.05.1995 ist aufgehoben worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Teilaktiven und Teilpassiven von der Lanter und Olbrecht Architekturbüro, in Herisau, im Gesamtbetrag von CHF 711'141.--].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 17.12.2010 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Controlla Revisions AG, in Frauenfeld, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Olbrecht, Marcel, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift];
Olbrecht, Heidi, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin mit Einzelunterschrift];
Hofer, David, von Hasle bei Burgdorf, in Müllheim, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krebs, Patricia, von Kirchdorf, in Müllheim, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Olbrecht und Lanter AG, in Frauenfeld, Architekturleistungen aller Art. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 17.07.2000, S. 4873).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Provida Treuhand AG Frauenfeld, in Frauenfeld, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Controlla Revisions AG, in Frauenfeld, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.