Informazioni su nux sana Genossenschaft
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu nux sana Genossenschaft
- nux sana Genossenschaft ha sede a Waldstatt, è attiva e opera nel ramo «Intermediari commerciali in vari settori».
- C'é 3 persone nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 03.11.2023. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio AR è il seguente: CHE-459.718.970.
Dirigenza (3)
i più recenti membri dell'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
08.02.2018
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Waldstatt
Ufficio del registro di commercio
AR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.5.083.798-2
IDI/IVA
CHE-459.718.970
Ramo economico
Intermediari commerciali in vari settori
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Genossenschaft bezweckt, ihren Mitgliedern in gemeinsamer Selbsthilfe in günstiger Weise Waren und Dienstleistungen im Bereich der Drogerie- und Apothekenprodukte zu vermitteln; unter Wahrung und zur Stärkung der Unabhängigkeit ihrer Mitglieder, durch gemeinsame Selbsthilfe deren Wissen und Kräfte zu ihrem eigenen Nutzen und zum Nutzen der Gemeinschaft im Hinblick auf eine Erhöhung ihrer Bedeutung als Gesprächs-, Handels- und Wirtschaftspartner zu fördern.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: nux sana Genossenschaft
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005876470, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
nux sana Genossenschaft, in Waldstatt, CHE-459.718.970, Genossenschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2022, Publ. 1005573970).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Löffel, Anton, von Solothurn, in Selzach, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Ah, Marianne, von Sachseln, in Sarnen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005573998, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
nux sana Genossenschaft, in Goldach, CHE-459.718.970, Genossenschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2018, S.0, Publ. 4052971). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Waldstatt im Handelsregister des Kantons Appenzell Ausserrhoden eingetragen und im Handelsregister Kanton St. Gallen von Amtes wegen gelöscht.
Numero di pubblicazione: HR02-1005573970, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
nux sana Genossenschaft, bisher in Goldach, CHE-459.718.970, Genossenschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2018, Publ. 4052971).
Statutenänderung:
25.05.2022.
Sitz neu:
Waldstatt.
Domizil neu:
Schäfliwis 22, 9104 Waldstatt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frey, Simon, von Wohlen bei Bern, in Horriwil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sammt, Mireille, von Langnau im Emmental, in Corgémont, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amhof, Raphael, von Auw, in Waldstatt, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Horn].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.