Informazioni su Nulle Part Ailleurs Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Nulle Part Ailleurs Sàrl
- Nulle Part Ailleurs Sàrl da Martigny opera nel ramo «Esercizio di bars» ed è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Nulle Part Ailleurs Sàrl è composta da 2 persone. L’azienda è stata costuita nel 30.04.2020.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 20.08.2021, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio VS con l’IDI CHE-222.482.200.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
30.04.2020
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Martigny
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-621.4.010.805-9
IDI/IVA
CHE-222.482.200
Ramo economico
Esercizio di bars
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Exploitation d'établissements publics, cafés, restaurants, hôtels, importation et exportation de produits alimentaires; réalisation et commercialisation de biens immobiliers, ainsi qu'achat, vente, courtage, location et gestion d'immeubles; la société peut en outre contracter tout emprunt auprès d'établissements bancaires pour l'acquisition et la réalisation d'immeubles et octroyer des prêts aux associés (cf. statuts pour but complet).
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Nulle Part Ailleurs Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005275012, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Nulle Part Ailleurs Sàrl, à Martigny, CHE-222.482.200, société à responsabilité limitée (No. FOSC 86 du 05.05.2020, Publ. 1004883516).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Mian Shah, Omar, citoyen italien, à Vétroz, gérant, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
dos Santos Loureiro, Fábio, citoyen portugais, à Ardon, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: dos Santos Loureiro, Fábio Manuel, à Chamoson];
Gaspar Batista, João, citoyen portugais, à Sion, gérant, avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: HR01-1004883516, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Nulle Part Ailleurs Sàrl, à Martigny, CHE-222.482.200, Rue du Bourg 45, 1920 Martigny, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
15.04.2020.
But:
exploitation d'établissements publics, cafés, restaurants, hôtels, importation et exportation de produits alimentaires;
réalisation et commercialisation de biens immobiliers, ainsi qu'achat, vente, courtage, location et gestion d'immeubles;
la société peut en outre contracter tout emprunt auprès d'établissements bancaires pour l'acquisition et la réalisation d'immeubles et octroyer des prêts aux associés (cf. statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 20'000.00.
Faits qualifiés:
apports en nature et reprise de biens: selon contrat authentique du 15.04.2020 et inventaire au 12.03.2020, sont apportés à la société les actifs de CHF 47'645.10 et les passifs de CHF 25'250.00 de l'entreprise individuelle non inscrite "Fábio Manuel DOS SANTOS LOUREIRO" à Chamoson soit l'actif net de CHF 22'395.10, apports acceptés pour ce prix en échange duquel sont remises à l'apporteur les 200 parts sociales de CHF 100.00 constituant le capital, le solde de CHF 2'395.10 étant inscrit en sa faveur au passif du bilan.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Selon déclaration du 15.04.2020, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
dos Santos Loureiro, Fábio Manuel, citoyen portugais, à Chamoson, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00;
Mian Shah, Omar, citoyen italien, à Vétroz, gérant, avec signature individuelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.