Informazioni su Normand Installer S.A.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Normand Installer S.A.
- Normand Installer S.A. è attualmente attiva e opera nel settore «Trasporto marittimo e costiero di persone e merci». La sede si trova a Marly.
- La dirigenza dell’azienda Normand Installer S.A. è composta da 4 persone.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 21.08.2024, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Normand Installer S.A. è iscritta nel cantone FR con l’IDI CHE-114.596.829.
- Oltre all’azienda Normand Installer S.A. sono iscritte 26 altre aziende attive allo stesso indirizzo. Queste includono: Fonds de prévoyance pour employés du Groupe SBM Holding Inc. SA Marly, FPSO Capixaba Venture S.A., Guara Norte Swiss Holding SA.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Philippe Dominique Marie Teyssier,
Lars Peder Solstad,
Gaston Henri Baudet,
Olivier Frédy Andrey
i più recenti aventi diritto di firma
Philippe Dominique Marie Teyssier,
Lars Peder Solstad,
Gaston Henri Baudet,
Olivier Frédy Andrey
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
20.11.2008
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Marly
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.3.541.316-0
IDI/IVA
CHE-114.596.829
Ramo economico
Trasporto marittimo e costiero di persone e merci
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Conception, construction, installation, fourniture, mise à disposition, location et exploitation de tous les équipements destinés à l'industrie offshore; service après-vente, entretien offshore et fourniture de tous services en relation avec l'exploitation pétrolière et gazière offshore; acquisition, détention, vente, location et mise à disposition de navires; acquisition, exploitation et vente des brevets, savoir-faire, licences ainsi que l'exécution de services d'assistance de caractère technique, commercial ou administratif dans le secteur de cette branche. La société a également pour but le financement et la participation à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger. Par ailleurs, la société peut accorder des prêts et autres formes de financement à d'autres sociétés du groupe (y compris des sociétés actionnaires (directes ou indirectes) de la société et les sociétés directement ou indirectement détenues par celles-ci), ainsi qu'accorder des garanties en faveur de ces mêmes sociétés pour toutes sortes d'engagements, en particulier sous forme de porte-forts, cautionnements, nantissements ou cessions à titre fiduciaire d'actifs de la société (cf. statuts pour but complet).
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Deloitte AG | Zürich | 21.08.2024 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers SA | Pully | 12.02.2016 | 20.08.2024 | |
KPMG SA | Fribourg | 26.11.2008 | 11.02.2016 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Normand Installer S.A.
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006110946, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Normand Installer S.A., à Marly, CHE-114.596.829 (FOSC du 11.04.2023, p. 0/1005720339).
Personne radiée:
PricewaterhouseCoopers SA (CHE-497.306.752), organe de révision.
Nouvelle personne inscrite:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), à Zürich, organe de révision.
Numero di pubblicazione: HR02-1005720339, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Normand Installer S.A., à Marly, CHE-114.596.829 (FOSC du 17.03.2021, p. 0/1005126050).
Personne radiée:
Revelli Hervé, administrateur, signe avec Andrey Olivier Frédy ou Solstad Lars Peder.
Nouvelle personne inscrite:
Teyssier Philippe Dominique Marie, de France, à Nice (FR), administrateur, signature collective à deux, signe avec Andrey Olivier Frédy ou Solstad Lars Peder.
Numero di pubblicazione: HR02-1005126050, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Normand Installer S.A., à Marly, CHE-114.596.829 (FOSC du 28.11.2018, p. 0/1004507732).
Personne radiée:
Pozzo di Borgo Jacques Olivier, administrateur, signature collective à deux.
Personnes inscrites modifiées:
Andrey Olivier Frédy, administrateur, signature collective à deux, signe avec Baudet Gaston Henri ou Pozzo di Borgo Jacques Olivier, maintenant administrateur signature collective à deux, signe avec Baudet Gaston Henri ou Revelli Hervé Jean-Charles;
Solstad Lars Peder, administrateur, signature collective à deux, signe avec Baudet Gaston Henri ou Pozzo di Borgo Jacques Olivier, maintenant administrateur, signature collective à deux, signe avec Baudet Gaston Henri ou Revelli Hervé Jean-Charles.
Nouvelle personne inscrite:
Revelli Hervé, de France, à Roquebrune Cap Martin (FR), administrateur, signature collective à deux, signe avec Andrey Olivier Frédy ou Solstad Lars Peder.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.