Informazioni su Fonds de prévoyance pour employés du Groupe SBM Holding Inc. SA Marly
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Fonds de prévoyance pour employés du Groupe SBM Holding Inc. SA Marly
- Fonds de prévoyance pour employés du Groupe SBM Holding Inc. SA Marly ha sede a Marly ed è attiva. Essa opera nel ramo «Esercizio di una casse pensioni».
- La dirigenza è composta di 3 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 11.06.2024. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’Organizzazione Fonds de prévoyance pour employés du Groupe SBM Holding Inc. SA Marly è iscritta con l’IDI CHE-109.786.815.
- Oltre all’Organizzazione Fonds de prévoyance pour employés du Groupe SBM Holding Inc. SA Marly sono iscritte 26 altre aziende attive allo stesso indirizzo. Queste includono: FPSO Capixaba Venture S.A., Guara Norte Swiss Holding SA, Imodco Services S.A..
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
21.01.1984
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Marly
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.0.170.253-4
IDI/IVA
CHE-109.786.815
Ramo economico
Esercizio di una casse pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Assurer les employés des sociétés du Groupe contre les conséquences économiques de la retraite, de l'invalidité et du décès, en garantissant des prestations déterminées par voie réglementaire.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO SA | Villars-sur-Glâne | 10.11.2017 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Fonds de prévoyance pour employés du Groupe IHC Inc. SA Marly
- Fonds de prévoyance IHC Inc. SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Fonds de prévoyance pour employés du Groupe SBM Holding Inc. SA Marly
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006053563, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Fonds de prévoyance pour employés du Groupe SBM Holding Inc. SA Marly, à Marly, CHE-109.786.815 (FOSC du 31.07.2020, p. 0/1004949330).
Personne radiée:
van Leggelo Bernard, membre du conseil de fondation, signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1004949330, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Fonds de prévoyance pour employés du Groupe SBM Holding Inc. SA Marly, à Marly, CHE-109.786.815 (FOSC du 21.09.2018, p. 0/1004460194).
Personne inscrite modifiée:
BDO SA (CHE-320.207.362), organe de révision, maintenant à Villars-sur-Glâne.
Numero di pubblicazione: HR02-1004460194, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Fonds de prévoyance pour employés du Groupe SBM Holding Inc. SA Marly, à Marly, CHE-109.786.815 (FOSC du 10.11.2017, p. 0/3862185).
Personne radiée:
Diener Nicolas Sylvain Eric, membre du conseil de fondation, signature collective à deux.
Nouvelle personne inscrite:
van Leggelo Bernard, des Pays-Bas, à Monaco, membre du conseil de fondation, signature collective à deux.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.