Informazioni su Nivell AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Nivell AG
- Nivell AG ha sede a Bremgarten AG ed è attiva. Essa opera nel ramo «Fabbricazione di macchine utensili».
- La dirigenza dell’azienda Nivell AG è composta da 4 persone. L’azienda è stata costuita nel 07.03.1974.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 16.08.2024. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’azienda Nivell AG è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-101.301.918.
- Braunschweiler Pellets AG, Comolli Immobau AG, Hüsser WC-Vermietung AG hanno lo stesso indirizzo come Nivell AG.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Elisabeth Locher,
Patrick Füglistaller,
Patrick Lang,
Roger Harry Bizaj
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
07.03.1974
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Bremgarten (AG)
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.3.016.882-3
IDI/IVA
CHE-101.301.918
Ramo economico
Fabbricazione di macchine utensili
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Herstellung von und Handel mit Nivellier-, Fixations- und Dämmelementen in der Fixations- und Schwingungstechnik; die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen oder solche erwerben.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
CF Revconsult AG | Alpnach | 03.03.2017 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Christian Fischer | Rümlang | 23.11.2011 | 02.03.2017 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Nivell AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006108451, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Nivell AG, in Bremgarten (AG), CHE-101.301.918, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2023, Publ. 1005762909).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Füglistaler, Peter, von Oberwil-Lieli, in Niederwil AG, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Füglistaller, Patrick, von Unterlunkhofen, in Oberwil-Lieli, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Locher, Elisabeth, von Trogen, in Hägglingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005762909, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Nivell AG, in Bremgarten (AG), CHE-101.301.918, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2020, Publ. 1004816081).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dos Santos Coelho, Albino, portugiesischer Staatsangehöriger, in Geislingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lang, Patrick, von Wohlen (AG), in Rottenschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bremgarten (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsleiter, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004816081, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Nivell AG, in Bremgarten (AG), CHE-101.301.918, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2019, Publ. 1004557811).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dos Santos Coelho, Albino, portugiesischer Staatsangehöriger, in Geislingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.