Informazioni su Roger Harry Bizaj
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Roger Harry Bizaj
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3959275, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Nivell AG, in Bremgarten (AG), CHE-101.301.918, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2017, Publ. 3382903).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bizaj, Roger, von Zürich, in Berikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Dos Santos Coelho, Albino, portugiesischer Staatsangehöriger, in Geislingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Lang, Patrick, von Wohlen (AG), in Bremgarten (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsleiter, mit Einzelunterschrift;
Marti, Jörg, von Glarus, in Bösingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 6905066, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Nivell AG, in Bremgarten AG, CH-400.3.016.882-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2011, Publ. 6429632).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bizaj, Maya, von Zürich, in Berikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bizaj, Roger, von Zürich, in Berikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Nivell AG, bisher in Oetwil an der Limmat, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.119 vom 27.5.1986 S.2037).
Statutenänderung:
12.7.1994.
Sitz neu:
Bellikon.
Domizil neu:
Schützenstrasse 5-7, 5454 Bellikon.
Zweck:
Herstellung von und Handel mit Werkzeugen und Maschinen-Zubehör;
die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, welche mit der Natur des Geschäftszweckes in Zusammenhang stehen sowie sich an branchenverwandten Betrieben beteiligen oder solche erwerben.
Aktienkapital:
Fr.150000.
Liberierung Aktienkapital:
Fr.150000.
Aktien:
150 Namenaktien zu Fr.1000.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch gewöhnlichen Brief oder durch Zirkulare.
Vinkulierung neu:
Die Uebertragbarkeit der Namenaktien ist beschränkt nach Massgabe der Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bizaj, Ernst, von Zürich, in Freienbach, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bizaj, Roger, von Zürich, in Berikon, Präsident, mit Einzelunterschrift (bisher: in Oetwil an der Limmat, Mitglied);
Bizaj, Maya, von Zürich, in Berikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Zürcher, Heinrich, von Zürich, in Zürich, mit Einzelprokura;
Meister, Robert, von Zürich, in Zürich, Revisionsstelle.