Informazioni su Niklaus Immobilien AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Niklaus Immobilien AG
- Niklaus Immobilien AG ha sede a Seedorf BE, è attiva e opera nel ramo «Compravendita di immobili propri».
- La dirigenza è composta di 2 persone.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 15.10.2021.
- L'IDI della azienda è CHE-106.332.257.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
24.08.1988
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Seedorf (BE)
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-035.3.015.905-9
IDI/IVA
CHE-106.332.257
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung, die Verwaltung und den Handel mit Immobilien. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern, wie insbesondere sich an Unternehmen ähnlicher Art im In- und Ausland zu beteiligen und Grundeigentum zu erwerben und zu veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Niklaus Holzbau AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Niklaus Immobilien AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005313191, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Niklaus Immobilien AG, in Wald (BE), CHE-106.332.257, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2019, Publ. 1004786345).
Statutenänderung:
08.10.2021.
Sitz neu:
Seedorf (BE).
Domizil neu:
Finkenweg 7, 3267 Seedorf BE.
Weitere Adressen:
[gestrichen: c/o Bruno Niklaus, Finkenweg 7, 3267 Seedorf BE].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guggisberg, Klaus, von Wald BE, in Zimmerwald (Wald BE), mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004786345, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Niklaus Holzbau AG, in Wald (BE), CHE-106.332.257, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 15.12.2014, S.0, Publ. 1879329).
Statutenänderung:
12.12.2019.
Firma neu:
Niklaus Immobilien AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung, die Verwaltung und den Handel mit Immobilien. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern, wie insbesondere sich an Unternehmen ähnlicher Art im In- und Ausland zu beteiligen und Grundeigentum zu erwerben und zu veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niklaus, Bruno, von Fraubrunnen, in Seedorf BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Zauggenried, Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1879329, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Niklaus Holzbau AG, in Köniz, CHE-106.332.257, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 31.03.2010, S. 4, Publ. 5567092).
Statutenänderung:
18.11.2014.
Sitz neu:
Wald BE.
Domizil neu:
Alpenblickstrasse 22, 3086 Englisberg. [Folgende weitere Adresse wird im Handelsregister gelöscht:] [gestrichen: Weiteres Geschäftslokal: Rütti, 3086 Englisberg.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Niklaus, Markus, von Zauggenried, in Uettligen, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guggisberg, Klaus, von Wald BE, in Zimmerwald (Wald BE), mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.